Christina Nimann Vandling
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2004 (19 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | AP160 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16.920' DKK MSS PROFESSIONAL A/S (2022) |
Største underskud: | -1.958' DKK Sagio. ApS (2022) |
Største egenkapital: | 14.390' DKK MSS PROFESSIONAL A/S (2022) |
Største gæld: | 23.579' DKK MSS PROFESSIONAL A/S (2018) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos MSS PROFESSIONAL A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Consilius ApS (9 år 2 måneder) |
Seed: 1893295896
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2004 hos AP160 ApS (tidligere SUHR PHOTOGRAPHY ApS) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Christina Nimann Vandling i 4 år 4 måneder, inden stoppet den 16. april 2009.
Dengang var virksomhedens branche indenfor fotografisk virksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 11. november 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Consilius ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Targeted Group ApS
Via Consilius ApS -
MSS PROFESSIONAL A/S
Via Targeted Group ApS -
FoodInfo ApS
Via Targeted Group ApS -
Unitec 2024 ApS
Via Targeted Group ApS
Direktørposter (1)
-
Consilius ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2015
Repræsentant (1)
-
Mødrehjælpens lokalforening Odense
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 08.07.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
MSS PROFESSIONAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.08.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Sagio. ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
Mødrehjælpens lokalforening Odense
Tilknyttet som repræsentantDato: 08.07.2023
Registreringsdato: 08.07.2023 -
Sagio. ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022
Blå bog (fortsat)
Christina har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
08.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
14.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Targeted Group ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
31.08.2022 - 11.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.07.2021 - 20.12.2021
Ejerandel: 25%
Christina Nimann Vandling er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Consilius ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 198' DKK. Igennem sit holdingselskab Consilius ApS har Christina dermed også ejerandele i Targeted Group ApS (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Christina Nimann Vandling, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Consilius ApS fremviste et underskud på 30' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15.916' DKK (MSS PROFESSIONAL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 25' DKK (Consilius ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.163' DKK (MSS PROFESSIONAL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 163' DKK (VBL Rådgivning ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christina' netværk er Nick Bigler.