Linda Greve
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2001 (23 år) |
Karrieren startede hos: | STUDENTERHUSFONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 841' DKK STUDENTERHUSFONDEN AF 1991 (Nu: STUDENTERHUSFONDEN) (2017) |
Største underskud: | -1.172' DKK STUDENTERHUSFONDEN AF 1991 (Nu: STUDENTERHUSFONDEN) (2019) |
Største egenkapital: | 1.741' DKK STUDENTERHUSFONDEN AF 1991 (Nu: STUDENTERHUSFONDEN) (2017) |
Største gæld: | 5.054' DKK STUDENTERHUSFONDEN AF 1991 (Nu: STUDENTERHUSFONDEN) (2014) |
Flest årsværk: | 51 årsværk hos STUDENTERHUSFONDEN AF 1991 (Nu: STUDENTERHUSFONDEN) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Linda Greve (16 år 9 måneder) |
Seed: 227206339
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2001 i STUDENTERHUSFONDEN (tidligere STUDENTERHUSFONDEN AF 1991) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Linda Greve i 2 år 1 måned, før fratrædelsen d. 31. oktober 2003.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor anden restaurationsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 kunne vise et overskud på 841' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Linda Greve
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Lumbye Greve I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2008
Registreringsdato: 31.12.2008 -
Lumbye Greve I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2008
Registreringsdato: 01.01.2008 -
Grafo v/Linda Bendixen (Nu: Linda Greve) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2007
Registreringsdato: 01.12.2007
Blå bog (fortsat)
Linda har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - 31.12.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2001 - 31.10.2003
Ejerandel: Intet ejerskab