Lene Brogaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rent a Horsecar I/S v/Lene Brogaard og Birgit Juhl Vestergaard (Ejer) |
Største overskud: | 2.251' DKK AK2 Byggerådgivning ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2.978' DKK AK2 Byggerådgivning ApS (2023) |
Største gæld: | 2.527' DKK AK2 Byggerådgivning ApS (2020) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos AK2 Byggerådgivning ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Gudenådalens Friskole og Fribørnehave S/I (6 år 5 måneder) |
Seed: 1227301768
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2007 ved Rent a Horsecar I/S v/Lene Brogaard og Birgit Juhl Vestergaard i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Birgit Juhl Vestergaard at Lene Brogaard stiftede Rent a Horsecar I/S v/Lene Brogaard og Birgit Juhl Vestergaard den dag i december 2007. Rollen som Ejer og Stifter havde Lene i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2010.
Virksomheden opererede indenfor branchen udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Brogaard Holding Bjerringbro ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AK2 Byggerådgivning ApS
Via Brogaard Holding Bjerringbro ApS
Direktørposter (2)
-
AK2 Byggerådgivning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2021 -
Brogaard Holding Bjerringbro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
AK2 Byggerådgivning ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
Sixhøj Rådgivning ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.02.2020
Registreringsdato: 13.02.2020 -
Sixhøj Rådgivning ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019
Blå bog (fortsat)
Lene har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
23.11.2017 - 30.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
06.03.2019 - 29.06.2021
Reel ejer og Direktør
30.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
31.12.2019 - 13.02.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.12.2007 - 30.06.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lene Brogaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Brogaard Holding Bjerringbro ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.428' DKK. Gennem sit holdingselskab Brogaard Holding Bjerringbro ApS har Lene dermed også andele i AK2 Byggerådgivning ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Lene Brogaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor AK2 Byggerådgivning ApS landede et overskud på 2.251' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.121' DKK (AK2 Byggerådgivning ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.978' DKK (AK2 Byggerådgivning ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.428' DKK (Brogaard Holding Bjerringbro ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Anni Hejendorf Kristensen.