Søren Vesterager Guldager
Erhvervsaktiv siden: | 3. dec. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | inMOBILE v/Søren Guldager Larsen (Ejer) |
Største overskud: | 7.442' DKK INMOBILE ApS (2023) |
Største underskud: | -564' DKK Barnets Verden IVS (Nu: Stenrab ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 6.622' DKK INMOBILE ApS (2023) |
Største gæld: | 15.084' DKK INMOBILE ApS (2023) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos INMOBILE ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af INMOBILE ApS (16 år 4 måneder) |
Seed: 960608977
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2007 hos inMOBILE v/Søren Guldager Larsen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Søren Vesterager Guldager der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Søren i 3 år 11 måneder, inden stoppet den 22. november 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. november 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Guldager Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
INMOBILE ApS
Via Guldager Holding ApS
Direktørposter (2)
-
INMOBILE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2008 -
Guldager Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
INMOBILE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.01.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (22)
-
Barnets Verden IVS (Nu: Stenrab ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
Barnets Verden IVS (Nu: Stenrab ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 08.08.2017
Registreringsdato: 08.08.2017 -
GULDAGER HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 07.11.2016
Registreringsdato: 07.11.2016
Blå bog (fortsat)
Søren har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
07.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
23.03.2015 - 26.10.2023
Direktør
23.03.2015 - 31.05.2022
Ejer
31.12.2015 - 08.08.2017
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
14.05.2008 - 31.03.2021
Direktør
14.05.2008 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
24.01.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2021 - 17.11.2022
Reel ejer
18.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38,67% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
11.12.2012 - 07.11.2016
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.12.2008 - 22.11.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Søren Vesterager Guldager er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Guldager Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.645' DKK. Gennem sit holdingselskab Guldager Holding ApS har Søren dermed også andele i INMOBILE ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Søren Vesterager Guldager, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor INMOBILE ApS landede et overskud på 7.442' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Barnets Verden IVS (Nu: Stenrab ApS) landede et underskud på 564' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.442' DKK (INMOBILE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.622' DKK (INMOBILE ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.645' DKK (Guldager Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Kristian Guldager Larsen.