Michael Boel Olesen
Erhvervsaktiv: | 26. jun. 2002 - 30. nov. 2022 |
Karrieren startede hos: | RR EJENDOMME A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.750' DKK RIBE JERN EJENDOMME A/S (2021) |
Største underskud: | -275.074' DKK Hudevad Care A/S (2015) |
Største egenkapital: | 289.568' DKK Hudevad Care A/S (2015) |
Største gæld: | 195.427' DKK Hudevad Care A/S (2015) |
Flest årsværk: | 98 årsværk hos RIBE JERNINDUSTRI A/S (Nu: Saltgade 13 A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vindmølle v/Michael Boel Olesen (16 år 10 måneder) |
Seed: 12890929
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2002 hos RR EJENDOMME A/S (tidligere RR INVEST A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Michael Boel Olesen i 11 måneder, inden stoppet den 25. juni 2003.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 9. maj 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Vindmølle v/Michael Boel Olesen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Boel Olesen Group ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Ribe Business Group A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Boel Olesen Group ApS -
RIBE JERN EJENDOMME A/S UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Ribe Business Group A/S
Direktørposter (1)
-
Boel Olesen Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN RIBE VIKINGECENTER
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.11.2019
Ejendomme (4)
Tidslinje (26)
-
Retroladen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.11.2022
Registreringsdato: 30.11.2022 -
Innoterm A/S (Nu: Exodraft Energy HP A/S)
Fratrådt som direktørDato: 11.02.2022
Registreringsdato: 11.02.2022 -
RIBE JERN EJENDOMME A/S
Fratrådt som direktørDato: 11.02.2022
Registreringsdato: 11.02.2022
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter, Ejer og Direktør
21.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
26.02.2020 - 30.11.2022
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor RIBE JERN EJENDOMME A/S landede et overskud på 10.750' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor Hudevad Care A/S landede et underskud på 275.074' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.435' DKK (FONDEN RIBE VIKINGECENTER).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.610' DKK (Innoterm A/S (Nu: Exodraft Energy HP A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.222' DKK (FONDEN RIBE VIKINGECENTER).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.302' DKK (MBO DALVANG HOLDING ApS (Nu: Boel Olesen Group ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Kim Baarsøe.