Morten Spanggaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Spanggaard Tømrer og Snedker v/Morten Spanggaard (Ejer) |
Største overskud: | 1.002' DKK CS Byggefirma ApS (2022) |
Største underskud: | -128' DKK Bøgevej 33-37 ApS (2023-24) |
Største egenkapital: | 1.189' DKK Bøgevej 33-37 ApS (2023) |
Største gæld: | 4.552' DKK Bøgevej 33-37 ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos CS Byggefirma ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Spanggaard Tømrer og Snedker v/Morten Spanggaard (10 år) |
Seed: 207463094
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2007 i Spanggaard Tømrer og Snedker v/Morten Spanggaard i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Morten Spanggaard der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Morten i 10 år, inden stoppet d. 31. december 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Spanggaard Holding 2015 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CS Byggefirma ApS
Via Spanggaard Holding 2015 ApS -
Bøgevej 33-37 ApS
Via Spanggaard Holding 2015 ApS
Direktørposter (3)
-
CS Byggefirma ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.02.2017 -
Bøgevej 33-37 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2023 -
Spanggaard Holding 2015 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.06.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Bøgevej 33-37 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 16.05.2023
Registreringsdato: 16.05.2023 -
VITTULATOR INVEST SMBA
Fratrådt som direktørDato: 25.12.2018
Registreringsdato: 25.12.2018 -
Spanggaard Tømrer og Snedker v/Morten Spanggaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
16.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.03.2009 - 25.12.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.12.2007 - 31.12.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
06.02.2017 - 06.02.2017
Direktør og Reel ejer
06.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor CS Byggefirma ApS landede et overskud på 1.002' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor Bøgevej 33-37 ApS landede et underskud på 128' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 732' DKK (CS Byggefirma ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 128' DKK (Bøgevej 33-37 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.189' DKK (Bøgevej 33-37 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 469' DKK (Spanggaard Holding 2015 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Jacob Lykke Clausen.