Per Elleskov Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2008 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mouldpartners I/S (Ejer) |
Største overskud: | 233' DKK ELLESKOV INTERNATIONAL ApS (2017) |
Største underskud: | -278' DKK ELLESKOV INTERNATIONAL ApS (2021) |
Største egenkapital: | 1.058' DKK ELLESKOV INTERNATIONAL ApS (2020) |
Største gæld: | 1.006' DKK MOULDPARTNERS.COM ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MOULDPARTNERS.COM ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af ELLESKOV INTERNATIONAL ApS (13 år 8 måneder) |
Seed: 1344363200
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2008 i Mouldpartners I/S (tidligere Mouldpartners I/S v/Per Elleskov Christensen og Michael Brasen Hansen) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Michael Brasen Hansen at Per Elleskov Christensen stiftede Mouldpartners I/S den dag i januar 2008. Hvervet som Ejer og Stifter havde Per i 1 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor fremstilling af håndværktøj. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ELLESKOV INTERNATIONAL ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MOULDPARTNERS.COM ApS
Via ELLESKOV INTERNATIONAL ApS
Direktørposter (2)
-
ELLESKOV INTERNATIONAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2020 -
MOULDPARTNERS.COM ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
ELLESKOV INTERNATIONAL ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.02.2020
Registreringsdato: 02.02.2020 -
ELLESKOV INTERNATIONAL ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.01.2020
Registreringsdato: 14.01.2020 -
Mouldpartners.com v/Per Elleskov Christensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2013
Registreringsdato: 30.09.2013
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
03.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
22.12.2010 - 14.01.2020
Ejer
22.12.2010 - Stadig aktiv
Direktør
02.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
03.08.2009 - 30.09.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Per Elleskov Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ELLESKOV INTERNATIONAL ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 690' DKK. Igennem sit holdingselskab ELLESKOV INTERNATIONAL ApS har Per dermed også ejerandele i MOULDPARTNERS.COM ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Per Elleskov Christensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor ELLESKOV INTERNATIONAL ApS fremviste et overskud på 233' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor ELLESKOV INTERNATIONAL ApS fremviste et underskud på 278' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 38' DKK (ELLESKOV INTERNATIONAL ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 690' DKK (ELLESKOV INTERNATIONAL ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12' DKK (MOULDPARTNERS.COM ApS).