Morten Vestergaard
Erhvervsaktiv siden: | 3. sep. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | SYSTEM BO ApS (Direktør) |
Største overskud: | 558' DKK MR MANAGEMENT HOLDING ApS (Nu: Advisory Netdata Analysed Management ApS) (2017-18) |
Største underskud: | -133' DKK MR MANAGEMENT HOLDING ApS (Nu: Advisory Netdata Analysed Management ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 871' DKK MR MANAGEMENT HOLDING ApS (Nu: Advisory Netdata Analysed Management ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 664' DKK MR MANAGEMENT HOLDING ApS (Nu: Advisory Netdata Analysed Management ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos MR MANAGEMENT HOLDING ApS (Nu: Advisory Netdata Analysed Management ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Flyttefirmaet Morten Vestergaard (3 år 1 måned) |
Seed: 1657396333
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2003 ved SYSTEM BO ApS i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Morten Vestergaard i 1 år 10 måneder, før fratrædelsen den 1. august 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 18. oktober 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M. Vest Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Penfor ApS
Via M. Vest Holding ApS -
Penfor Pensionsforsikringsmæglerselskab P/S
Via Penfor ApS
Direktørposter (1)
-
M. Vest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2022
Tidslinje (12)
-
M. Vest Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.04.2022
Registreringsdato: 12.04.2022 -
M. Vest Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.04.2022
Registreringsdato: 12.04.2022 -
Net Consultant Partner Holding ApS (Nu: Advisory Netdata Analysed Management ApS) (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2016
Registreringsdato: 31.10.2016
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
12.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.01.2010 - 27.04.2010
Ejer
19.06.2015 - 31.10.2016
Ejerandel: 15-19.99% -
Direktør
03.04.2015 - 12.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - 28.02.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
03.09.2003 - 01.08.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Vestergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M. Vest Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10' DKK. Gennem sit holdingselskab M. Vest Holding ApS har Morten dermed også andele i Penfor ApS (25-33.33%) og Penfor Pensionsforsikringsmæglerselskab P/S (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Morten Vestergaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor MR MANAGEMENT HOLDING ApS (Nu: Advisory Netdata Analysed Management ApS) landede et overskud på 142' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor MR MANAGEMENT HOLDING ApS (Nu: Advisory Netdata Analysed Management ApS) landede et underskud på 133' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Kim Skafte Pedersen.