Mette Møller Nyborg
Erhvervsaktiv siden: | 22. dec. 1986 (37 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | NYBORG INVEST AF 1992 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 260' DKK DE GULE BUSSER A/S (Nu: NYBORG INVEST AF 1992 A/S) (2014) |
Største underskud: | -944' DKK FONDEN BLANCHE (2022) |
Største egenkapital: | 3.800' DKK DE GULE BUSSER A/S (Nu: NYBORG INVEST AF 1992 A/S) (2014) |
Største gæld: | 5.796' DKK FONDEN BLANCHE (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FONDEN BLANCHE (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NYBORG INVEST AF 1992 A/S (28 år 7 måneder) |
Seed: 812837599
Det startede i 1986 hos NYBORG INVEST AF 1992 A/S (tidligere DE GULE BUSSER A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Mette Møller Nyborg i 28 år 7 måneder, før stoppet d. 10. august 2015.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 som viste et overskud på 260' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. august 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Augna ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Augna Ejendomme ApS
Via Augna ApS
Direktørposter (2)
-
Augna ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2015 -
Augna Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.07.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN BLANCHE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.05.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
FONDEN BLANCHE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2019
Registreringsdato: 02.05.2019 -
Augna Ejendomme ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2018
Registreringsdato: 31.07.2018 -
Augna Ejendomme ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.07.2018
Registreringsdato: 31.07.2018
Blå bog (fortsat)
Mette har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
10.08.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
31.07.2018 - 31.07.2018
Direktør og Reel ejer
31.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.12.1986 - 10.08.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.12.2007 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mette Møller Nyborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Augna ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.249' DKK. Gennem holdingselskabet Augna ApS har Mette derfor også andele i Augna Ejendomme ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Mette Møller Nyborg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Augna Ejendomme ApS kunne fremvise et overskud på 127' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Augna ApS kunne fremvise et underskud på 53' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 195' DKK (FONDEN BLANCHE).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14' DKK (Augna ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.249' DKK (Augna ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 203' DKK (Augna Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Peter Nicolai Ole Munck.