Helle Janderup Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 22. maj 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASTRALIS A/S (Direktør) |
Største overskud: | 46.909' DKK BISCA A/S (2016) |
Største underskud: | -30.118' DKK HANEGAL A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 291.687' DKK BISCA A/S (2023) |
Største gæld: | 151.307' DKK BISCA A/S (2014) |
Flest årsværk: | 266 årsværk hos BISCA A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BLUE LINE A/S (11 år 6 måneder) |
Seed: 257103537
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2006 hos ASTRALIS A/S (tidligere SELSKABET AF 22.05.06 A/S) i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Helle Janderup Jensen i 5 år 5 måneder, inden stoppet den 31. oktober 2011.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor fremstilling af andre møbler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. oktober 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
hellejanderup.dk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
HN GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.02.2020 -
MOGENS RASMUSSEN. MIDDELFART A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (45)
-
ASNET BOARD S.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024 -
MOGENS RASMUSSEN. MIDDELFART A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2022
Registreringsdato: 29.08.2022 -
DSI DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND) (Nu: DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER (FOND))
Fratrådt som direktørDato: 31.01.2022
Registreringsdato: 31.01.2022
Blå bog (fortsat)
Helle har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
18.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.03.2010 - 21.03.2013
Bestyrelsesmedlem
25.03.2021 - 31.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.2013 - 31.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Helle Janderup Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos HN GROUP A/S der præsenterede et overskud på 16.807' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos Heliscope A/S (Nu: Geopartner Inspections A/S) der præsenterede et underskud på 1.136' DKK.
Helle har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 6 måneder fra 2009 til 2020 hos BLUE LINE A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 12.548' DKK (STØTEK ApS (Nu: STØTEK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 30.118' DKK (HANEGAL A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 291.687' DKK (BISCA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 447' DKK (ASNET BOARD S.M.B.A.).