Cathrine Annette Mathiesen
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 1981 (42 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MATHIESEN HOLDING A/S (Ejer) |
Største overskud: | 3.798' DKK MATHIESEN HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | -3.260' DKK MATHIESEN HOLDING A/S (2022) |
Største egenkapital: | 40.234' DKK MATHIESEN HOLDING A/S (2021) |
Største gæld: | 1.988' DKK MATHIESEN HOLDING A/S (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MATHIESEN HOLDING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MATHIESEN HOLDING A/S (39 år 10 måneder) |
Seed: 865041035
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1981 hos MATHIESEN HOLDING A/S (tidligere OLE MATHIESEN A/S) i rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Cathrine Annette Mathiesen købte en del af virksomheden d. 30. december 1981 og fik dermed en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Cathrine af: Christian Ole Hindsgaul Mathiesen, Helene Mathiesen og Ole Christian Mathiesen. Titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Cathrine nu bestreddet i 39 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 39 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 som viste et overskud på 3.798' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Cathrine Annette Mathiesen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Cathrine Mathiesen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MATHIESEN HOLDING A/S
Via Cathrine Mathiesen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Cathrine Mathiesen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
MATHIESEN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.06.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Mathiesen Holding II ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
Cathrine Mathiesen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
Cathrine Mathiesen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023
Blå bog (fortsat)
Cathrine har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 42 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
22.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
29.04.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
12.12.2023 - 22.12.2023
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
30.12.1981 - 31.10.2021
Bestyrelsesmedlem
05.06.2019 - Stadig aktiv
Ejer
01.11.2021 - 12.12.2023
Reel ejer
01.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 24%
Cathrine Annette Mathiesen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Cathrine Mathiesen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 12.952' DKK. Gennem holdingselskabet Cathrine Mathiesen Holding ApS har Cathrine derfor også andele i MATHIESEN HOLDING A/S (20-24.99%).
Se også koncerndiagram for Cathrine Annette Mathiesen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor MATHIESEN HOLDING A/S kunne fremvise et overskud på 3.798' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MATHIESEN HOLDING A/S kunne fremvise et underskud på 3.260' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.798' DKK (MATHIESEN HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8' DKK (Cathrine Mathiesen Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.648' DKK (MATHIESEN HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12.952' DKK (Cathrine Mathiesen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Cathrine' netværk er Mette Mathiesen.