Malene Schmelling
Erhvervsaktiv siden: | 12. dec. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Watzerath 10 I/S (Ejer) |
Største overskud: | 22.630' DKK DONE BY DEER A/S (2021) |
Største underskud: | -1.744' DKK DONE BY DEER A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 28.341' DKK DONE BY DEER A/S (2021) |
Største gæld: | 38.163' DKK DONE BY DEER A/S (2019) |
Flest årsværk: | 44 årsværk hos DONE BY DEER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Watzerath 10 I/S (15 år 10 måneder) |
Seed: 82661765
Karrieren som erhvervsperson startede i 2007 hos Watzerath 10 I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Jens Kristian Gade Spanggaard, Rasmus Elsøe, Thomas Christian Riise, Mikkel Elsøe, Connie Karin Vendelbo, Flemming Johnsen at Malene Schmelling stiftede Watzerath 10 I/S den dag i december 2007. Titlen som Ejer og Stifter bestred Malene i 15 år 10 måneder, før stoppet d. 26. oktober 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen produktion af elektricitet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 26. oktober 2023.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Boxberg 2 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
K/S WESTERHAUSEN
Ejerandel: 15-19.99% -
Malene Schmelling Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Malene Schmelling Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2019
Repræsentant (1)
-
Zonegårdens Ejerforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 01.05.2023
Ejendomme (5)
Tidslinje (11)
-
DONE BY DEER A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2024
Registreringsdato: 31.08.2024 -
Watzerath 10 I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 26.10.2023
Registreringsdato: 26.10.2023 -
Zonegårdens Ejerforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023
Blå bog (fortsat)
Malene har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Gennem en karriere som har varet i mere end 16 år 9 måneder, har Malene bla. Arbejdet indenfor områder som Retail, Merchandising, FMCG, Global Sourcing og Product Development.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
07.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
10.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
27.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Direktør
01.08.2018 - 31.08.2024
Ejer
23.06.2019 - 25.06.2019
Ejerandel: 5-9.99%
Malene Schmelling er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Malene Schmelling Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.481' DKK. Gennem holdingselskabet Malene Schmelling Holding ApS har Malene derfor også andele i samt .
Du kan også se koncerndiagram for Malene Schmelling, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor DONE BY DEER A/S kunne fremvise et overskud på 22.630' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Malene Schmelling Holding ApS kunne fremvise et underskud på 15' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.852' DKK (DONE BY DEER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.725' DKK (DONE BY DEER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.481' DKK (Malene Schmelling Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Malene' netværk er Rasmus Elsøe.