Kristian Holst Nygaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2008 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Læge Kristian Nygaard (Ejer) |
Største overskud: | 352' DKK Praksisplatformen A/S (Nu: Aktieselskabet af 7. juni 2022) (2020-21) |
Største underskud: | -381' DKK Praksisplatformen A/S (Nu: Aktieselskabet af 7. juni 2022) (2019-20) |
Største egenkapital: | 622' DKK Praksisplatformen A/S (Nu: Aktieselskabet af 7. juni 2022) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lægehuset i Fårevejle I/S (10 år 5 måneder) |
Seed: 723596402
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2008 ved Læge Kristian Nygaard i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kristian Holst Nygaard der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Kristian i 6 år 8 måneder, før fratrædelsen den 15. september 2014.
Virksomheden opererede indenfor branchen alment praktiserende læger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 15. september 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lægehuset i Fårevejle I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
GF Skætterivej
Fratrådt som repræsentantDato: 28.05.2024
Registreringsdato: 28.05.2024 -
Praksisplatformen A/S (Nu: Aktieselskabet af 7. juni 2022) (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.03.2023
Registreringsdato: 24.03.2023 -
GF Skætterivej
Tilknyttet som repræsentantDato: 07.02.2023
Registreringsdato: 07.02.2023
Blå bog (fortsat)
Kristian har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.05.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Repræsentant
07.02.2023 - 28.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2019 - 20.06.2022
Ejer
01.07.2021 - 24.03.2023
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - 15.09.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Christopher Koch Aabel.