Mikkel Carstensen
Erhvervsaktiv siden: | 25. nov. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | RAVNSNÆS GRUPPEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.351' DKK CC GRUPPEN A/S (2022) |
Største underskud: | -2.172' DKK CCE DEVELOPMENT ApS (2014) |
Største egenkapital: | 13.835' DKK CC GRUPPEN HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 17.383' DKK CCE DEVELOPMENT ApS (2014) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos M.M.BYG ApS (Nu: RAVNSNÆS GRUPPEN ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af CC GRUPPEN HOLDING ApS (16 år 2 måneder) |
Seed: 1016130089
Karrieren som erhvervsperson startede i 2005 i RAVNSNÆS GRUPPEN ApS (tidligere M.M.BYG ApS) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Mikkel Carstensen i 3 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 1. april 2009.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor opsamling og behandling af spildevand. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 1' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CC GRUPPEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
CC GRUPPEN A/S
Via CC GRUPPEN HOLDING ApS -
SolCompagniet ApS
Via CC GRUPPEN HOLDING ApS -
JUNKBUSTERS GROUP ApS
Via CC GRUPPEN HOLDING ApS -
JUNKBUSTERS A/S
Via JUNKBUSTERS GROUP ApS
Direktørposter (1)
-
CC GRUPPEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
CC GRUPPEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.07.2012
Tidslinje (15)
-
CCE DEVELOPMENT ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.02.2014
Registreringsdato: 20.02.2014 -
TACARA ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.04.2013
Registreringsdato: 16.04.2013 -
TACARA ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.04.2013
Registreringsdato: 16.04.2013
Blå bog (fortsat)
Mikkel har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
01.07.2008 - Stadig aktiv
Ejer
15.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
28.02.2013 - 20.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
07.02.2011 - 16.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.07.2008 - 05.09.2012
Reel ejer
15.07.2008 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.07.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
25.11.2005 - 01.04.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Mikkel Carstensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CC GRUPPEN HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 12.895' DKK. Gennem holdingselskabet CC GRUPPEN HOLDING ApS har Mikkel derfor også andele i CC GRUPPEN A/S (100%), SolCompagniet ApS (20-24.99%) & JUNKBUSTERS GROUP ApS (15-19.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mikkel Carstensen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor CC GRUPPEN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 3.020' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor CC GRUPPEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 572' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 382' DKK (CC GRUPPEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 358' DKK (CC GRUPPEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.895' DKK (CC GRUPPEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 424' DKK (M.M.BYG ApS (Nu: RAVNSNÆS GRUPPEN ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Rasmus Carstensen.