Kira Krøis Ursem
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2008 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fortuna & Ursem I/S (Ejer) |
Største overskud: | 479' DKK Skovbørnehaven Livet ApS (2023) |
Største underskud: | -487' DKK Skovbørnehaven Livet ApS (2020) |
Største egenkapital: | 147' DKK BYGGERIETS BILLEDBANK ApS (Nu: Selskabet af 23. april 2013 ApS) (2015) |
Største gæld: | 1.353' DKK Skovbørnehaven Livet ApS (2021) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Skovbørnehaven Livet ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Selskabet af 23. april 2013 ApS (7 år 10 måneder) |
Seed: 13707740
Karrieren i erhvervslivet startede i 2008 ved Fortuna & Ursem I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Roberto Fortuna at Kira Krøis Ursem stiftede Fortuna & Ursem I/S den dag i januar 2008. Rollen som Ejer og Stifter bestred Kira i 5 måneder, før stoppet den 30. juni 2008.
Virksomheden opererede indenfor fotografisk virksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Skovbørnehaven Livet ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Skovbørnehaven Livet - Århus ApS
Ejerandel: 50-66.65%Nyt selskab
Direktørposter (2)
-
Skovbørnehaven Livet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.05.2020 -
Skovbørnehaven Livet - Århus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
Skovbørnehaven Livet - Århus ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Skovbørnehaven Livet - Århus ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Billedbanken ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.06.2022
Registreringsdato: 28.06.2022
Blå bog (fortsat)
Kira har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
06.11.2019 - 28.06.2022
Bestyrelsesmedlem
14.10.2021 - 28.06.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
23.04.2013 - 11.03.2021
Reel ejer
13.09.2017 - 11.03.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2008 - 29.02.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Skovbørnehaven Livet ApS kunne fremvise et overskud på 479' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Skovbørnehaven Livet ApS kunne fremvise et underskud på 487' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kira' netværk er Nina Anita Villars Farbmacher.