Carsten Trudslev
Erhvervsaktiv siden: | 26. mar. 1976 (48 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENNING TRUDSLEV INVEST A/S UNDER LIKVIDATION (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 91.331' DKK CARSTEN TRUDSLEV ApS (Nu: Fjordgade Holding ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -36.365' DKK ApS KBUS 4 NR. 1138 (Nu: CARSOE ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 167.081' DKK CARSTEN TRUDSLEV ApS (Nu: Fjordgade Holding ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 283.455' DKK ApS KBUS 4 NR. 1138 (Nu: CARSOE ApS) (2017-18) |
Flest årsværk: | 255 årsværk hos ApS KBUS 4 NR. 1138 (Nu: CARSOE ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HENNING TRUDSLEV INVEST A/S UNDER LIKVIDATION (22 år 9 måneder) |
Seed: 1547167733
Karrieren som erhvervsperson startede for nu mange år siden hos HENNING TRUDSLEV INVEST A/S UNDER LIKVIDATION (tidligere AABY STAAL ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Carsten Trudslev i 22 år 9 måneder, før stoppet d. 22. januar 1999.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1999 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 29. juni 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fjordgade Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (12)
-
Brønderslev Ejendomme ApS
Via Fjordgade Holding ApS -
Anpartsselskabet af 1. november 2021
Via Fjordgade Holding ApS -
Carsø Finans ApS
Via Fjordgade Holding ApS -
Fjordgade Invest ApS
Via Fjordgade Holding ApS -
Vækst-Invest II TL Midco ApS
Via Fjordgade Invest ApS -
Vækst-Invest II TL Bidco ApS
Via Vækst-Invest II TL Midco ApS -
TRANSLYFT A/S
Via Vækst-Invest II TL Bidco ApS -
BT TopCo ApS
Via Fjordgade Invest ApSNyt selskab -
Boe Therm Holding ApS
Via BT TopCo ApSNyt selskab -
BOE-THERM A/S
Via Boe Therm Holding ApS -
Fjordgade Ejendomme ApS
Via Fjordgade Holding ApS -
Albertina Hus ApS
Via Fjordgade Ejendomme ApS
Direktørposter (6)
-
Fjordgade Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2004 -
Brønderslev Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2018 -
Anpartsselskabet af 1. november 2021
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2020 -
Carsø Finans ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.07.2021 -
Fjordgade Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2022 -
Fjordgade Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
DAMGAARD AUTOMATIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (62)
-
DAMGAARD AUTOMATIK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
Klarborg Denmark A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.01.2024
Registreringsdato: 04.01.2024 -
Fjordgade Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.11.2023
Registreringsdato: 30.11.2023
Blå bog (fortsat)
Carsten har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 48 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
30.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0,01% -
Direktør og Ejer
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% Via Fjordgade Holding ApS -
Reel ejer og Direktør
12.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
14.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
28.05.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Carsten Trudslev er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Fjordgade Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 167.081' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne Anpartsselskabet af 1. november 2021 (31,67%), Carsø Finans ApS (50%) samt Fjordgade Ejendomme ApS (0,01%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Carsten Trudslev, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Carsten Trudslev har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos INTECH INTERNATIONAL A/S (Nu: QUPAQ ApS) der præsenterede et overskud på 32.014' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos INTECH INTERNATIONAL A/S (Nu: QUPAQ ApS) der præsenterede et underskud på 5.915' DKK.
Carsten har i alt siddet i bestyrelsen hos 18 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år 9 måneder fra 1976 til 1999 hos HENNING TRUDSLEV INVEST A/S UNDER LIKVIDATION.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 7.375' DKK (CARSTEN TRUDSLEV ApS (Nu: Fjordgade Holding ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 7.890' DKK (Fjordgade Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 167.081' DKK (CARSTEN TRUDSLEV ApS (Nu: Fjordgade Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -8.062' DKK (Fjordgade Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Søren Hylleberg Ibsen.