Ludvig Stefan Angut Grønborg Hammeken
Erhvervsaktiv siden: | 10. feb. 2008 (16 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ZIRKUZ I/S v/Kristian Poulsen og Ludvig Stefan Angut G. Hammeken (Ejer) |
Største overskud: | 7.886' DKK Hammeken Equities IVS (Nu: Hammeken Equities ApS) (2016) |
Største underskud: | -7.639' DKK Hammeken Equities IVS (Nu: Hammeken Equities ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 7.869' DKK Hammeken Equities IVS (Nu: Hammeken Equities ApS) (2016) |
Største gæld: | 3.653' DKK Subit ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos Subit ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hammeken Equities ApS (9 år 2 måneder) |
Seed: 1933623350
Karrieren som leder begyndte den dag i 2008 hos ZIRKUZ I/S v/Kristian Poulsen og Ludvig Stefan Angut G. Hammeken i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Kristian Poulsen at Ludvig Stefan Angut Grønborg Hammeken stiftede ZIRKUZ I/S v/Kristian Poulsen og Ludvig Stefan Angut G. Hammeken den dag i februar 2008. Titlen som Ejer og Stifter havde Ludvig i 3 år 11 måneder, inden stoppet den 31. januar 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor event catering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. januar 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hammeken Equities ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Clevermate ApS
Via Hammeken Equities ApS -
Hintly ApS
Via Hammeken Equities ApS
Direktørposter (1)
-
Hammeken Equities ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2015
Tidslinje (6)
-
Subit ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.07.2022
Registreringsdato: 27.07.2022 -
Subit ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2020
Registreringsdato: 17.04.2020 -
Hammeken Equities IVS (Nu: Hammeken Equities ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.06.2015
Registreringsdato: 30.06.2015
Blå bog (fortsat)
Ludvig har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.04.2020 - 27.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
10.02.2008 - 31.01.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ludvig Stefan Angut Grønborg Hammeken er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hammeken Equities ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 182' DKK. Gennem sit holdingselskab Hammeken Equities ApS har Ludvig dermed også andele i Clevermate ApS (15-19.99%) samt Hintly ApS (5-9.99%).
Se også koncerndiagram for Ludvig Stefan Angut Grønborg Hammeken, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor Hammeken Equities IVS (Nu: Hammeken Equities ApS) landede et overskud på 7.886' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Hammeken Equities IVS (Nu: Hammeken Equities ApS) landede et underskud på 7.639' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ludvig' netværk er Kim Nørgaard Hartvigsen.