Mette Rude Clemmensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2008 (16 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DRACHMANN ADVOKATER I/S (Ejer) |
Største overskud: | 375' DKK FONDEN HORNBÆK KUNSTMUSEUM (2020) |
Største underskud: | -538' DKK JFC HOLDING ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 8.937' DKK FONDEN HORNBÆK KUNSTMUSEUM (2020) |
Største gæld: | 443' DKK FONDEN HORNBÆK KUNSTMUSEUM (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Advokat Mette Rude Clemmensen (16 år 8 måneder) |
Seed: 1940065485
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2008 i DRACHMANN ADVOKATER I/S i hvervet som Ejer. Mette Rude Clemmensen købte sig ind i virksomheden den 1. januar 2008 og havde en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Mette af: Jakob Vinding, Morten Hansen-Nord, Anders Peter Drachmann og Søren Pihl Hansen. Hvervet som Ejer har Mette nu besiddet i 16 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen juridisk bistand.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
DRACHMANN ADVOKATER I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Advokat Mette Rude Clemmensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
METTE RUDE CLEMMENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DRACHMANN ADMINISTRATION A/S
Via METTE RUDE CLEMMENSEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
METTE RUDE CLEMMENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.11.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN HORNBÆK KUNSTMUSEUM
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.01.2023
Tidslinje (19)
-
JFC HOLDING ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2023
Registreringsdato: 15.05.2023 -
JFC HOLDING ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2023
Registreringsdato: 22.03.2023 -
FONDEN HORNBÆK KUNSTMUSEUM
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.01.2023
Registreringsdato: 18.01.2023
Blå bog (fortsat)
Mette har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
11.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
20.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mette Rude Clemmensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i FONDEN HORNBÆK KUNSTMUSEUM der præsenterede et overskud på 105' DKK.
Mette har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 8 måneder fra 2023 til i dag hos FONDEN HORNBÆK KUNSTMUSEUM.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 142' DKK (METTE RUDE CLEMMENSEN HOLDING IVS (Nu: METTE RUDE CLEMMENSEN HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.704' DKK (FONDEN HORNBÆK KUNSTMUSEUM).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 182' DKK (METTE RUDE CLEMMENSEN HOLDING IVS (Nu: METTE RUDE CLEMMENSEN HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Jakob Vinding.