Claus Henrik Hildebrandt
Erhvervsaktiv siden: | 29. dec. 1982 (41 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | H.H. HOLDING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 182.387' DKK H.H. EJENDOMSINVEST ApS (2016-17) |
Største underskud: | -33.198' DKK EJENDOMSSELSKABET KATARINA A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 396.040' DKK CLAUS HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 456.562' DKK EJENDOMSSELSKABET KATARINA A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos HELLERUP FITNESS HOLDING ApS (Nu: Hotel Skt. Annæ ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af H.H. HOLDING ApS (41 år 8 måneder) |
Seed: 1504171866
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1982 i H.H. HOLDING ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Claus Henrik Hildebrandt nu bestreddet i 41 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 7.889' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Fa Annex 14
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Claus Holding Hotels ApS
Ejerandel: 100% -
Claus Holding Ejendomme ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Hotel Skt. Annæ ApS
Via Claus Holding Hotels ApS -
NEPTUN HOTELEJENDOMME ApS
Via Claus Holding Hotels ApS -
EJENDOMSSELSKABET KATARINA A/S
Via Claus Holding Ejendomme ApS -
WELL-COME FITNESS K/S
Via Claus Holding Ejendomme ApS -
VÆGTERGÅRDEN ApS
Via Claus Holding Ejendomme ApS
Direktørposter (13)
-
INTENTO HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.04.2015 -
Hotel Skt. Annæ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2003 -
EJENDOMSSELSKABET KATARINA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2017 -
EJENDOMSSELSKABET AF 1/10 1997 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2010 -
DORTE FUNDER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.04.2003 -
WELL-COME FITNESS K/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2021 -
NEPTUN HOTELEJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2013 -
Caroline Hildebrandt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2019 -
Josephine Hildebrandt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2019 -
Jacob Hildebrandt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2019 -
Philip Hildebrandt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2019 -
Claus Holding Hotels ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2023 -
Claus Holding Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2023
Bestyrelsesposter (6)
-
INTENTO HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.03.2009 -
H.H. EJENDOMSINVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.10.2001 -
WELL-COME FITNESS K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2010 -
NEPTUN HOTELEJENDOMME ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2014 -
GFP Ejendomme ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.09.2019 -
GFP Nordre Park Butik ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.11.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (74)
-
HOLDINGAKTIESELSKABET JG
Fratrådt som direktørDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024 -
HOLDINGAKTIESELSKABET JG
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024 -
WELLCARE CLEANING ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2024
Registreringsdato: 26.03.2024
Blå bog (fortsat)
Claus har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
19.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
19.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
16.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Claus Henrik Hildebrandt er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Claus Holding Hotels ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 112.468' DKK.
• Claus Holding Ejendomme ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 112.468' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som & , som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Claus Henrik Hildebrandt, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor H.H. EJENDOMSINVEST ApS kunne offentliggøre et overskud på 182.387' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor DORTE FUNDER HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 28.228' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 12.550' DKK (NEPTUN HOTELEJENDOMME ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.111' DKK (GFP Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 360.944' DKK (EJENDOMSSELSKABET KATARINA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -2.349' DKK (WELLCARE CLEANING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Anne Dorte Hildebrandt.