Paw Sandal Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 19. feb. 2008 (16 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ebex v/ Paw Sandal Pedersen (Ejer) |
Største overskud: | 25.812' DKK EBEX HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -10.064' DKK Bizbrains Holding ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 52.629' DKK Bizbrains Holding ApS (2020-21) |
Største gæld: | 27.323' DKK DK GATEWAY ApS (Nu: BIZBRAINS A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 62 årsværk hos DK GATEWAY ApS (Nu: BIZBRAINS A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af EBEX HOLDING ApS (15 år 1 måned) |
Seed: 1659146590
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2008 hos Ebex v/ Paw Sandal Pedersen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Paw Sandal Pedersen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Paw i 2 år 10 måneder, før stoppet d. 31. december 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EBEX HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Bizbrains Holding ApS
Via EBEX HOLDING ApS -
BIZBRAINS A/S
Via Bizbrains Holding ApS
Direktørposter (1)
-
EBEX HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.08.2009
Bestyrelsesposter (2)
-
Bizbrains Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.2020 -
BIZBRAINS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
EDISERVICE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2022
Registreringsdato: 01.05.2022 -
Bizbrains Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2020
Registreringsdato: 18.12.2020 -
EDISERVICE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2017
Registreringsdato: 01.08.2017
Blå bog (fortsat)
Paw har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
18.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,84% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2017 - 01.05.2022
Reel ejer
18.01.2021 - 01.05.2022
Ejerandel: 25,84% -
Direktør og Reel ejer
06.03.2011 - 17.12.2020
Bestyrelsesmedlem
03.01.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,84% -
Direktør
01.02.2010 - 08.12.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Paw Sandal Pedersen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• EBEX HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 24.737' DKK.
• EBEX HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 24.737' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet Bizbrains Holding ApS (25,84%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Paw Sandal Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor EBEX HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 25.812' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor EBEX HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 4.601' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 589' DKK (DK GATEWAY ApS (Nu: BIZBRAINS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 7.531' DKK (Bizbrains Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 35.349' DKK (Bizbrains Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.649' DKK (DK GATEWAY ApS (Nu: BIZBRAINS A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Paw' netværk er Nicolai Krog.