Bjørn Bang
Erhvervsaktiv siden: | 13. dec. 1995 (28 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ERIK BANG & SØNNER HANDELSVIRKSOMHED ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.143' DKK ERIK BANG & SØNNER HANDELSVIRKSOMHED ApS (2017) |
Største underskud: | -3.172' DKK Bjørn Bang Holding ApS (2021) |
Største egenkapital: | 52.246' DKK Ejerforeningen 21-5 DK49 P/S (2023) |
Største gæld: | 20.318' DKK Bjørn Bang Holding ApS (2020) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos HUSET BANG 1 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ERIK BANG & SØNNER HANDELSVIRKSOMHED ApS (23 år 6 måneder) |
Seed: 2097014565
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 1995 ved ERIK BANG & SØNNER HANDELSVIRKSOMHED ApS med titlen som Ejer. Bjørn Bang købte en part af virksomheden d. 13. december 1995 og havde dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Bjørn af: Jens Bang. Rollen som Ejer bestred Bjørn i 23 år 6 måneder, før stoppet den 28. juni 2019.
Virksomheden opererede indenfor investeringsselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2017 kunne vise et overskud på 2.143' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 28. juni 2019.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MEDEV Engineering v/ Bjørn Bang
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Bjørn Bang Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
J. Bang Holding ApS
Via Bjørn Bang Holding ApS -
I/S Bjergegade 5D
Via J. Bang Holding ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (2)
-
J. Bang Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2019 -
Bjørn Bang Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Ejerforeningen 21-5 DK49 P/S
Bestyrelsesmedlem (Medlem)Indtrådt: 20.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
Ejerforeningen 21-5 DK49 P/S (Medlem)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2021
Registreringsdato: 20.12.2021 -
HUSET BANG 1 ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.02.2021
Registreringsdato: 08.02.2021 -
HUSET BANG 2 ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2021
Registreringsdato: 01.02.2021
Blå bog (fortsat)
Bjørn har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
28.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
23.02.1998 - 12.08.2019
Reel ejer
13.08.2019 - 01.02.2021
Direktør
15.10.2019 - 08.02.2021
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
26.11.1997 - 12.08.2019
Reel ejer
13.08.2019 - 01.02.2021
Direktør
15.10.2019 - 01.02.2021
Ejerandel: 100%
Bjørn Bang er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bjørn Bang Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 6.244' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet J. Bang Holding ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Bjørn Bang, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor ERIK BANG & SØNNER HANDELSVIRKSOMHED ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.143' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Bjørn Bang Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 3.172' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 882' DKK (HUSET BANG 1 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10' DKK (Ejerforeningen 21-5 DK49 P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 52.246' DKK (Ejerforeningen 21-5 DK49 P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.168' DKK (HUSET BANG 1 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjørn' netværk er Laila Albæk Salem Køj.