Claus Toksvig Kjær
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | CTK Studio v/Claus Toksvig Kjær (Ejer) |
Største overskud: | 1.561' DKK Nørlum P1 IVS (Nu: Nørlum P1 ApS) (2021) |
Største underskud: | -621' DKK vfilm ApS (2016) |
Største egenkapital: | 1.626' DKK FONDEN ARSENALET (2021) |
Største gæld: | 5.598' DKK vfilm ApS (2014) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos vfilm ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN ARSENALET (8 år 3 måneder) |
Seed: 1954226278
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2008 i CTK Studio v/Claus Toksvig Kjær i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Claus Toksvig Kjær der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Claus i 3 år 10 måneder, inden stoppet d. 31. december 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor produktion af film og videofilm. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Claus Toksvig Kjær Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Nørlum Entertainment ApS
Via Claus Toksvig Kjær Holding ApS -
Nørlum P1 ApS
Via Nørlum Entertainment ApS -
Nørlum P2 ApS
Via Nørlum Entertainment ApS
Direktørposter (2)
-
Nørlum P2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2019 -
Claus Toksvig Kjær Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.01.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN ARSENALET
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
vfilm ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.07.2021
Registreringsdato: 09.07.2021 -
vfilm ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.04.2020
Registreringsdato: 30.04.2020 -
Nørlum P2 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.06.2019
Registreringsdato: 14.06.2019
Blå bog (fortsat)
Claus har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
31.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.02.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.02.2019 - 31.03.2021
Reel ejer
01.04.2021 - 30.06.2023
Reel ejer
01.07.2023 - 17.10.2023
Reel ejer
18.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 45% -
Direktør
30.04.2020 - 09.07.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Toksvig Kjær er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Claus Toksvig Kjær Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 582' DKK. Gennem sit holdingselskab Claus Toksvig Kjær Holding ApS har Claus dermed også andele i Nørlum Entertainment ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Claus Toksvig Kjær, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Nørlum P1 IVS (Nu: Nørlum P1 ApS) landede et overskud på 1.561' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Nørlum Entertainment ApS landede et underskud på 175' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 159' DKK (Nørlum P1 IVS (Nu: Nørlum P1 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 79' DKK (vfilm ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.261' DKK (Nørlum Entertainment ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2' DKK (vfilm ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Frederik Ditlev Villumsen.