Thomas Kenneth Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 20. mar. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | S.A. Isolering og Service v/Thomas Kenneth Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 3.418' DKK LW ISOLERING ApS (2022) |
Største underskud: | -160' DKK S.A. Isolering og Service ApS (2018) |
Største egenkapital: | 5.001' DKK S.A. Isolering og Service ApS (2023) |
Største gæld: | 4.440' DKK S.A. Isolering og Service ApS (2021) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos LW ISOLERING ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af S.A. Isolering og Service ApS (9 år 3 måneder) |
Seed: 482649447
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2008 hos S.A. Isolering og Service v/Thomas Kenneth Nielsen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Thomas Kenneth Nielsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Thomas i 8 år 11 måneder, inden stoppet den 7. marts 2017.
Virksomheden specialiserede sig indenfor fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug). Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 7. marts 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
S.A. Isolering og Service ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LW ISOLERING ApS
Via S.A. Isolering og Service ApS
Direktørposter (2)
-
LW ISOLERING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2021 -
S.A. Isolering og Service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
LW ISOLERING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
S.A. Isolering og Service v/Thomas Kenneth Nielsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.03.2017
Registreringsdato: 07.03.2017 -
S.A. Isolering og Service ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.06.2015
Registreringsdato: 16.06.2015
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
16.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
06.12.2017 - 19.04.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
20.03.2008 - 07.03.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor LW ISOLERING ApS landede et overskud på 3.418' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor S.A. Isolering og Service ApS landede et underskud på 160' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.321' DKK (S.A. Isolering og Service ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.001' DKK (S.A. Isolering og Service ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.619' DKK (LW ISOLERING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Malene Sødal Melchiorsen.