Dennis Skærup Højlund Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 17. mar. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dennis Andersen Photography (Ejer) |
Største overskud: | 267' DKK Himmerlands Boligudlejning ApS (2021) |
Største underskud: | -1' DKK Himmerlands Boligudlejning II ApS (2019) |
Største egenkapital: | 744' DKK Himmerlands Boligudlejning ApS (2023) |
Største gæld: | 4.651' DKK Himmerlands Boligudlejning ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af DSHA Holding ApS (5 år 4 måneder) |
Seed: 287235265
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2008 i Dennis Andersen Photography i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Dennis Skærup Højlund Andersen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Dennis i 1 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 31. januar 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen fotografisk virksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. januar 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DSHA Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Himmerlands Boligudlejning ApS
Via DSHA Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Himmerlands Boligudlejning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2020 -
DSHA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Himmerlands Boligudlejning II ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.06.2020
Registreringsdato: 22.06.2020 -
Himmerlands Boligudlejning ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020 -
Himmerlands Boligudlejning II ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2019
Registreringsdato: 01.06.2019
Blå bog (fortsat)
Dennis har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.06.2019 - 22.06.2020
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
17.03.2008 - 31.01.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Dennis Skærup Højlund Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DSHA Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 366' DKK. Gennem holdingselskabet DSHA Holding ApS har Dennis derfor også andele i Himmerlands Boligudlejning ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Dennis Skærup Højlund Andersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Himmerlands Boligudlejning ApS kunne fremvise et overskud på 267' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Himmerlands Boligudlejning II ApS kunne fremvise et underskud på 1' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 200' DKK (Himmerlands Boligudlejning ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 744' DKK (Himmerlands Boligudlejning ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 366' DKK (DSHA Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Dennis' netværk er Martin Diget Aamann.