Jesper Barsøe Bram
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2008 (16 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jesper Bram (Ejer) |
Største overskud: | 89.240' DKK GRARUP BYG ApS (2023) |
Største underskud: | -21.316' DKK Naturbiogas Sode A/S (Nu: BioCirc Haderslev Biogas ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 89.274' DKK GRARUP BYG ApS (2023) |
Største gæld: | 392.793' DKK Naturbiogas Sode A/S (Nu: BioCirc Haderslev Biogas ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Naturbiogas Sode A/S (Nu: BioCirc Haderslev Biogas ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bram I/S (13 år 8 måneder) |
Seed: 1742518358
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2008 hos Jesper Bram i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jesper Barsøe Bram der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Jesper i 6 år 3 måneder, før stoppet d. 31. maj 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen planteformering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. maj 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bram I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
GRARUP BYG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Aarø ApS
Via GRARUP BYG ApS -
Vindpark Lønt ApS
Via GRARUP BYG ApS
Direktørposter (3)
-
GRARUP BYG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.12.2014 -
Aarø ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.08.2023 -
Vindpark Lønt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Vindpark Lønt ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2023
Ejendomme (12)
Tidslinje (24)
-
Naturbiogas Sode A/S (Nu: BioCirc Haderslev Biogas ApS)
Fratrådt som direktørDato: 26.03.2024
Registreringsdato: 26.03.2024 -
Naturbiogas Sode A/S (Nu: BioCirc Haderslev Biogas ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023 -
Vindpark Lønt ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.09.2023
Registreringsdato: 14.09.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
14.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40,1% -
Direktør og Reel ejer
08.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
11.12.2014 - Stadig aktiv
Ejer
19.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
31.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
13.12.2018 - 27.02.2019
Direktør
13.12.2018 - 22.01.2020
Bestyrelsesmedlem
22.01.2020 - 13.11.2023
Direktør
02.09.2022 - 26.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Barsøe Bram er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GRARUP BYG ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 89.274' DKK. Gennem holdingselskabet GRARUP BYG ApS har Jesper derfor også andele i Aarø ApS (100%) samt Vindpark Lønt ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Jesper Barsøe Bram, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor GRARUP BYG ApS kunne fremvise et overskud på 89.240' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Naturbiogas Sode A/S (Nu: BioCirc Haderslev Biogas ApS) kunne fremvise et underskud på 21.316' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 89.240' DKK (GRARUP BYG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 89.274' DKK (GRARUP BYG ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 21.279' DKK (AGRO-PARTNERE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Hans Barsøe Bram.