Steffen Damborg
Erhvervsaktiv siden: | 28. apr. 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Domis Pakhusene 6 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.017.180' DKK NRGI A.M.B.A. (2022) |
Største underskud: | -8.097' DKK AUNSBJERG KOLDING A/S (Nu: Aunsbjerg A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 7.710.991' DKK NRGI A.M.B.A. (2023) |
Største gæld: | 466.964' DKK NRGI A.M.B.A. (2022) |
Flest årsværk: | 85 årsværk hos AUNSBJERG KOLDING A/S (Nu: Aunsbjerg A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ApS UNION STREET KOMPLEMENTAR (19 år 4 måneder) |
Seed: 1261494871
Det begyndte den dag i 2000 i Domis Pakhusene 6 A/S (tidligere SKOVBAKKEN HÅNDBOLD A/S) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Steffen Damborg i 4 år 9 måneder, inden stoppet d. 31. januar 2005.
Nu opererer virksomheden indenfor køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 316' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ApS UNION STREET KOMPLEMENTAR
Ejerandel: 5-9.99% -
DigitalConsult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
DAMBORG INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
K/S UNION STREET
Via ApS UNION STREET KOMPLEMENTAR -
DAMBORG EJENDOMSSELSKAB ApS
Via DAMBORG INVEST ApS -
Skødshoved Badehotel ApS
Via DAMBORG EJENDOMSSELSKAB ApS -
VORREGAARDS ALLÉ ApS
Via DAMBORG EJENDOMSSELSKAB ApS -
Steen Andersen VVS & Blik ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via DAMBORG EJENDOMSSELSKAB ApS
Direktørposter (4)
-
VORREGAARDS ALLÉ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.07.2007 -
DAMBORG INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.04.2007 -
DAMBORG EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2007 -
Skødshoved Badehotel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.01.2020
Bestyrelsesposter (6)
-
Aunsbjerg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.01.2020 -
NRGI A.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.04.2024 -
K/S UNION STREET
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.09.2005 -
ZAPBIL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.01.2020 -
Aunsbjerg & Co Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.01.2020 -
MILJØRENT RENGØRINGSSERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.08.2016
Tidslinje (45)
-
NRGI A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2024
Registreringsdato: 30.04.2024 -
NRGI A.M.B.A. (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.04.2024
Registreringsdato: 29.04.2024 -
Foreningen NUKIGA
Fratrådt som repræsentantDato: 22.06.2023
Registreringsdato: 22.06.2023
Blå bog (fortsat)
Steffen har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
05.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
02.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Direktør
02.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Steffen Damborg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DAMBORG INVEST ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.574' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet DAMBORG EJENDOMSSELSKAB ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Steffen Damborg, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Steffen Damborg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i NRGI A.M.B.A. der præsenterede et overskud på 3.017.180' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i AUNSBJERG KOLDING A/S (Nu: Aunsbjerg A/S) der præsenterede et underskud på 8.097' DKK.
Steffen har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 11 måneder fra 2005 til i dag hos K/S UNION STREET.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 382.699' DKK (NRGI A.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.097' DKK (AUNSBJERG KOLDING A/S (Nu: Aunsbjerg A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.710.991' DKK (NRGI A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.810' DKK (AUNSBJERG KOLDING A/S (Nu: Aunsbjerg A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Steffen' netværk er Alex Aunsbjerg Nielsen.