Carsten Nørby
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | GenX v/Carsten Nørby (Ejer) |
Største overskud: | 453' DKK ROCKETBROTHERS.DK ApS (2015) |
Største underskud: | -365' DKK ROCKETBROTHERS.DK ApS (2020) |
Største egenkapital: | 711' DKK ROCKETBROTHERS.DK ApS (2015) |
Største gæld: | 789' DKK ROCKETBROTHERS.DK ApS (2019) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos ROCKETBROTHERS.DK ApS (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af ROCKET SCIENCE ApS (12 år 5 måneder) |
Seed: 116105902
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2008 ved GenX v/Carsten Nørby med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Carsten Nørby der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Carsten i 7 år 1 måned, før stoppet den 26. maj 2015.
Virksomheden opererede indenfor computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 26. maj 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ROCKET SCIENCE ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ROCKETBROTHERS.DK ApS
Via ROCKET SCIENCE ApS
Direktørposter (1)
-
ROCKETBROTHERS.DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2012
Ejendomme (4)
Tidslinje (9)
-
ROCKET SCIENCE ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.06.2016
Registreringsdato: 06.06.2016 -
ROCKET SCIENCE ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 05.06.2016
Registreringsdato: 05.06.2016 -
GenX v/Carsten Nørby (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 26.05.2015
Registreringsdato: 26.05.2015
Blå bog (fortsat)
Carsten har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
19.04.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Direktør
18.04.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.04.2012 - Stadig aktiv
Ejer
08.08.2014 - 05.06.2016
Ejer
06.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.04.2008 - 26.05.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.2011 - 31.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Carsten Nørby er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ROCKET SCIENCE ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 478' DKK. Igennem holdingselskabet ROCKET SCIENCE ApS har Carsten derfor også ejerandele i ROCKETBROTHERS.DK ApS (66.66-89.99%).
Du kan se koncerndiagram for Carsten Nørby, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor ROCKETBROTHERS.DK ApS kunne offentliggøre et overskud på 453' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor ROCKETBROTHERS.DK ApS kunne offentliggøre et underskud på 365' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 104' DKK (ROCKETBROTHERS.DK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 547' DKK (ROCKETBROTHERS.DK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 478' DKK (ROCKET SCIENCE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Thomas Salomon.