Martin Sylvest Lavlund
Erhvervsaktiv siden: | 6. maj 1976 (48 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SVEJSEGANGEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16.557' DKK Domutech A/S (2022) |
Største underskud: | -35.748' DKK PRISTORVET A/S (Nu: COLEGO A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 44.435' DKK Domutech A/S (2022) |
Største gæld: | 38.957' DKK Domutech A/S (2019) |
Flest årsværk: | 155 årsværk hos Domutech A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af MARTIN LAVLUND HOLDING ApS (26 år 8 måneder) |
Seed: 1341501175
Erhvervskarrieren startede for alvor for nu meget længe siden i SVEJSEGANGEN A/S (tidligere T.S.C. TØMRER-SNEDKER COMPAGNIET A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Martin Sylvest Lavlund i 18 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 18. oktober 1994.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. juni 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MARTIN LAVLUND HOLDING ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CASABO ApS
Via MARTIN LAVLUND HOLDING ApS -
Atilo ApS
Via MARTIN LAVLUND HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
CASABO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2011 -
Komplementarselskabet B.K. Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2023 -
MARTIN LAVLUND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.1997
Bestyrelsesposter (2)
-
Atilo ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.08.2022 -
Domutech Solutions P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (46)
-
Domutech A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.07.2024
Registreringsdato: 11.07.2024 -
HUSSYN.PRO ApS (Nu: HSP ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.05.2024
Registreringsdato: 14.05.2024 -
Domutech Solutions P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024
Blå bog (fortsat)
Martin har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 46 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.08.2022 - Stadig aktiv
Ejer
30.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via MARTIN LAVLUND HOLDING ApS -
Stifter og Ejer
01.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.09.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.04.2021 - 11.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Sylvest Lavlund er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MARTIN LAVLUND HOLDING ApS (90% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 24.980' DKK. Igennem holdingselskabet MARTIN LAVLUND HOLDING ApS har Martin derfor også ejerandele i CASABO ApS (100%) & Atilo ApS (15-19.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Martin Sylvest Lavlund, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Domutech A/S kunne offentliggøre et overskud på 16.557' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor PRISTORVET A/S (Nu: COLEGO A/S) kunne offentliggøre et underskud på 35.748' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 12.505' DKK (Domutech A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.565' DKK (Atilo ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 34.719' DKK (Domutech A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -1.445' DKK (Atilo ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Rikke Sylvest Lavlund.