Malene Højgaard Katz
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | greenskin v/Malene Højgaard Katz (Ejer) |
Største overskud: | 32.314' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET ALLEPARKEN 1 (2015-16) |
Største underskud: | -1.179' DKK GREENSKIN.DK ApS (Nu: Meow Translations ApS) (2014-15) |
Største egenkapital: | 237.649' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET ALLEPARKEN 1 (2022-23) |
Største gæld: | 57.768' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET ALLEPARKEN 1 (2014-15) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos MAGNOLIA INTERNATIONAL ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af MAGNOLIA INTERNATIONAL ApS (15 år 1 måned) |
Seed: 362154628
Karrieren som leder startede i 2008 ved greenskin v/Malene Højgaard Katz i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Malene Højgaard Katz der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Malene i 1 år 4 måneder, før stoppet den 31. august 2009.
Virksomheden opererede indenfor detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. august 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
IloveEcoEssentials ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
MAGNOLIA INTERNATIONAL ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Meow Translations ApS
Via MAGNOLIA INTERNATIONAL ApS
Direktørposter (2)
-
MAGNOLIA INTERNATIONAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2009 -
Meow Translations ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
EJENDOMSAKTIESELSKABET ALLEPARKEN 1
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.09.2023
Tidslinje (9)
-
EJENDOMSAKTIESELSKABET ALLEPARKEN 1
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2023
Registreringsdato: 20.09.2023 -
IloveEcoEssentials ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.05.2016
Registreringsdato: 17.05.2016 -
DANSK HELIOS ERHVERVSDRIVENDE FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.07.2013
Registreringsdato: 02.07.2013
Blå bog (fortsat)
Malene har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
17.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør og Reel ejer
21.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
20.11.2017 - 20.11.2017
Reel ejer
20.11.2017 - 20.11.2017
Reel ejer
21.11.2017 - 29.04.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Malene Højgaard Katz er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MAGNOLIA INTERNATIONAL ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -44' DKK. Gennem holdingselskabet MAGNOLIA INTERNATIONAL ApS har Malene derfor også andele i Meow Translations ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Malene Højgaard Katz, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor IloveEcoEssentials ApS kunne fremvise et overskud på 389' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor GREENSKIN.DK ApS (Nu: Meow Translations ApS) kunne fremvise et underskud på 1.179' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 389' DKK (IloveEcoEssentials ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på -44' DKK (MAGNOLIA INTERNATIONAL ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -2.026' DKK (GREENSKIN.DK ApS (Nu: Meow Translations ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Malene' netværk er Jelle Sjoerds Klapwijk.