René Ogrocki
Erhvervsaktiv siden: | 13. aug. 2001 (23 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | K/S ENNIGERLOH (Ejer) |
Største overskud: | 2.746' DKK K/S ENNIGERLOH (2016) |
Største underskud: | -4.437' DKK K/S ENNIGERLOH (2015) |
Største egenkapital: | 29.990' DKK K/S ENNIGERLOH (2021) |
Største gæld: | 52.375' DKK K/S ENNIGERLOH (2017) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos HOIST HOSPITALITY GROUP A/S (Nu: HOIST GROUP A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S ENNIGERLOH (22 år 10 måneder) |
Seed: 1400942396
Karrieren som erhvervsperson startede i 2001 ved K/S ENNIGERLOH (tidligere K/S BERGNEUSTADT) i rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. René Ogrocki købte en del af virksomheden d. 13. august 2001 og havde dermed en ejerandel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden René af: ApS BERGNEUSTADT KOMPLEMENTAR, Jørn Nybro Bolding, Nis Juhl Lorenzen og 5 andre personer. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem bestred René i 22 år 10 måneder, før stoppet den 19. juni 2024.
Virksomheden opererede indenfor administration af fast ejendom på kontraktbasis. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2016 som viste et overskud på 2.746' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ApS ENNIGERLOH KOMPLEMENTAR UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 5-9.99% -
MECARO Holding APS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CAMAR APS
Via MECARO Holding APS
Tidslinje (40)
-
K/S BERGNEUSTADT (Nu: K/S ENNIGERLOH) (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 19.06.2024
Registreringsdato: 19.06.2024 -
ROZ Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022 -
ROZ Holding IVS
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2021
Registreringsdato: 01.07.2021
Blå bog (fortsat)
René har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
28.12.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
13.08.2001 - 19.06.2024
Bestyrelsesmedlem
27.05.2002 - 20.04.2006
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
29.03.2017 - 24.04.2017
Direktør
29.03.2017 - 20.12.2019
Reel ejer
01.01.2018 - 22.08.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
10.04.2017 - 01.11.2022
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.03.2017 - 18.01.2018
Bestyrelsesmedlem
28.03.2017 - 01.01.2021
Reel ejer
19.01.2018 - 22.02.2022
Ejerandel: 41,15%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S ENNIGERLOH kunne fremvise et overskud på 2.746' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor K/S ENNIGERLOH kunne fremvise et underskud på 4.437' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.321' DKK (CAMAR APS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.550' DKK (K/S ENNIGERLOH).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -5.470' DKK (CAMAR APS).
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Nis Juhl Lorenzen.