Ziad El-Abdallah
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Stjerneren v/Ziad El-Abdallah (Ejer) |
Største overskud: | 1.716' DKK Børnehuset Smølferne ApS (2020) |
Største underskud: | -65' DKK Imperial Food IVS (2017-18) |
Største egenkapital: | 4.420' DKK Børnehuset Smølferne ApS (2023) |
Største gæld: | 1.375' DKK Børnehuset Smølferne ApS (2019) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Børnehuset Smølferne ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Børnehuset Smølferne ApS (8 år 9 måneder) |
Seed: 593342120
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2008 i Stjerneren v/Ziad El-Abdallah (tidligere Stjerne Rengøring v/Ziad El-Abdallah) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Ziad El-Abdallah der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Ziad i 2 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 31. august 2010.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen almindelig rengøring i bygninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. august 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mariam Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Børnehuset Smølferne ApS
Via Mariam Holding ApS -
Smølfernes udflytterbørnehave ApS
Via Mariam Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Smølfernes udflytterbørnehave ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2021 -
Børnehuset Smølferne ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.2015 -
Mariam Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2018
Tidslinje (24)
-
Smølfernes udflytterbørnehave ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.11.2021
Registreringsdato: 15.11.2021 -
Imperial Food IVS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.02.2020
Registreringsdato: 20.02.2020 -
Imperial Food IVS
Fratrådt som direktørDato: 14.01.2020
Registreringsdato: 14.01.2020
Blå bog (fortsat)
Ziad har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
15.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.06.2017 - 14.01.2020
Ejer
01.06.2017 - 20.02.2020
Reel ejer
22.12.2017 - 20.02.2020
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2015 - 26.06.2019
Ejer
14.12.2015 - 29.05.2018
Direktør og Ejer
30.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
16.12.2015 - 24.06.2019
Reel ejer og Direktør
16.12.2015 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2016 - 01.01.2016
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.01.2017 - 24.08.2017
Ejerandel: 33.34-49.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Børnehuset Smølferne ApS kunne fremvise et overskud på 1.716' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor Imperial Food IVS kunne fremvise et underskud på 65' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.519' DKK (Børnehuset Smølferne ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8' DKK (Smølfernes udflytterbørnehave ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.420' DKK (Børnehuset Smølferne ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 32' DKK (Smølfernes udflytterbørnehave ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ziad' netværk er Zeynb El-faour.