Christina Kirk Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 5. maj 2003 (21 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | C2 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 135.778' DKK SELSBJERG HOLDING A/S (Nu: SELMONT A/S) (2020) |
Største underskud: | -175.644' DKK SELSBJERG HOLDING A/S (Nu: SELMONT A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 1.425.987' DKK SELSBJERG HOLDING A/S (Nu: SELMONT A/S) (2016) |
Største gæld: | 495.187' DKK SELSBJERG HOLDING A/S (Nu: SELMONT A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 1.000 årsværk hos SELSBJERG HOLDING A/S (Nu: SELMONT A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af C2 A/S (21 år 4 måneder) |
Seed: 889978701
Karrieren i erhvervslivet startede i 2003 hos C2 A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Casper Kirk Johansen at Christina Kirk Johansen stiftede C2 A/S den dag i maj 2003. Titlen som Bestyrelsesmedlem, Ejer og Stifter har Christina nu bestreddet i 17 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Her mere end 17 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 som viste et underskud på 508' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
C2 A/S
Ejerandel: 50-66.65% -
Christina Rothmann Johansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NOC A/S
Via C2 A/S
Direktørposter (1)
-
SELMONT AGRO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.06.2013
Bestyrelsesposter (3)
-
C2 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.12.2020 -
SELMONT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.12.2008 -
NOC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.06.2003
Tidslinje (10)
-
C2 A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2020
Registreringsdato: 04.12.2020 -
C2 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.12.2020
Registreringsdato: 03.12.2020 -
YDE COPENHAGEN ApS (Nu: Anpartsselskabet af 22. maj 2017)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.05.2015
Registreringsdato: 05.05.2015
Blå bog (fortsat)
Christina har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
13.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
10.06.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
14.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Christina Kirk Johansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos SELSBJERG HOLDING A/S (Nu: SELMONT A/S) der præsenterede et overskud på 135.778' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos SELSBJERG HOLDING A/S (Nu: SELMONT A/S) der præsenterede et underskud på 175.644' DKK.
Christina har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 3 måneder fra 2003 til i dag hos NOC A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 95.895' DKK (SELSBJERG HOLDING A/S (Nu: SELMONT A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15.676' DKK (SELMONT AGRO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.193.780' DKK (SELSBJERG HOLDING A/S (Nu: SELMONT A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.639' DKK (NOC A/S).
En af de forbindelser som går igen i Christina' netværk er Casper Kirk Johansen.