Claus Andsager Permin
Erhvervsaktiv siden: | 24. apr. 2003 (21 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS KOMPLEMENTARSELSKABET JYSK DETAIL (Ejer) |
Største overskud: | 7.241' DKK K/S NORDBERG (2021) |
Største underskud: | -11.153' DKK K/S NYKØBING MORS (2014) |
Største egenkapital: | 38.030' DKK K/S NORDBERG (2022) |
Største gæld: | 65.469' DKK K/S NORDBERG (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af ApS KOMPLEMENTARSELSKABET JYSK DETAIL (21 år 5 måneder) |
Seed: 126179874
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2003 hos ApS KOMPLEMENTARSELSKABET JYSK DETAIL i hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Claus Andsager Permin købte sig ind i virksomheden den 24. april 2003 og havde en ejerandel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Claus af: Grazyna Sejr. Titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Claus nu besiddet i 21 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 21 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 viste et underskud på 2' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET JYSK DETAIL
Ejerandel: 15-19.99% -
KOMPLEMENTAR NORDBERG ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 10-14.99% -
KODIF ZERRE II ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
CAP Invest v/Claus Permin
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
K/S JYSK DETAIL
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET JYSK DETAIL -
K/S NORDBERG
Via KOMPLEMENTAR NORDBERG ApS -
K/S DIFKO ZERRE II
Via KODIF ZERRE II ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET JYSK DETAIL
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.03.2012 -
K/S JYSK DETAIL
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.12.2003
Ejendomme (2)
Tidslinje (25)
-
KOMPLEMENTAR NORDBERG ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.04.2024
Registreringsdato: 10.04.2024 -
K/S NORDBERG (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.04.2024
Registreringsdato: 10.04.2024 -
K/S DIFKO ZERRE II (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021
Blå bog (fortsat)
Claus har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
30.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2003 - Stadig aktiv
Ejer
05.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
24.04.2003 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
31.12.2014 - Stadig aktiv
Direktør
17.05.2016 - 10.04.2024
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
15.05.2007 - 23.04.2020
Ejer
31.12.2015 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
24.04.2020 - 10.04.2024
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor K/S NORDBERG landede et overskud på 7.241' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor K/S NYKØBING MORS landede et underskud på 11.153' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.284' DKK (K/S JYSK DETAIL).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.584' DKK (K/S DIFKO ZERRE II).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.588' DKK (K/S JYSK DETAIL).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 153' DKK (KODIF ZERRE II ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Erik Bach Larsen.