Mark Lisberg Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2008 (16 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lisberg Smede & Montage (Ejer) |
Største overskud: | 48.987' DKK AMVEST ApS (2017-18) |
Største underskud: | -12.588' DKK Hopper ApS (Nu: Hopper Holding ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 285.922' DKK AMVEST ApS (2023) |
Største gæld: | 798.286' DKK AMVEST ApS (2022) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos AMVEST ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lisberg Smede & Montage (12 år 7 måneder) |
Seed: 533609505
Det hele begyndte den dag i 2008 ved Lisberg Smede & Montage (tidligere Lisberg Invest v/Mark Lisberg Christensen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Mark Lisberg Christensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Mark i 12 år 7 måneder, før fratrædelsen den 31. januar 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen vikarbureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. januar 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MLC ApS
Ejerandel: 100% -
MLC Cars ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SL Development ApS
Via MLC ApS -
Elmevænget ApS
Via SL Development ApS
Direktørposter (2)
-
MLC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2014 -
MLC Cars ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.08.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (56)
-
MLC Cars ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.08.2023
Registreringsdato: 19.08.2023 -
MLC Cars ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.08.2023
Registreringsdato: 19.08.2023 -
HG Energy Group ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.05.2023
Registreringsdato: 17.05.2023
Blå bog (fortsat)
Mark har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
19.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
31.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
20.09.2022 - 01.09.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
01.06.2021 - 13.06.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
23.09.2021 - 17.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor HG Energy Group ApS landede et overskud på 41.681' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor SL Development ApS landede et underskud på 11.254' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 46.927' DKK (AMVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 8.616' DKK (SL Development ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 285.922' DKK (AMVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -23.988' DKK (SL Development ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mark' netværk er Dan Svenningsen.