Kim Kræfting
Erhvervsaktiv siden: | 19. apr. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | EMDRUP MALERENTREPRISE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.846' DKK Raadvad Maleren A/S (2017) |
Største underskud: | -1.655' DKK Raadvad Maleren A/S (2019) |
Største egenkapital: | 3.924' DKK Raadvad Maleren A/S (2023) |
Største gæld: | 9.161' DKK Raadvad Maleren A/S (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Raadvad Maleren A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af EMDRUP MALERENTREPRISE ApS (6 år 1 måned) |
Seed: 1518605170
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1999 ved EMDRUP MALERENTREPRISE ApS (tidligere PBH 26.790 ApS) i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Kim Kræfting i 2 år 6 måneder, før fratrædelsen den 5. november 2001.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor malerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 12. december 2007.
Bestyrelsesposter (1)
-
Raadvad Maleren A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.08.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Raadvad Maleren A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2020
Registreringsdato: 31.08.2020 -
Malerfirmaet Kim K (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2009
Registreringsdato: 31.12.2009 -
Malerfirmaet Kim K (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2008
Registreringsdato: 01.07.2008
Blå bog (fortsat)
Kim har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2008 - 31.12.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
19.04.1999 - 05.11.2001
Bestyrelsesmedlem
05.11.2001 - 05.11.2001
Direktør
05.11.2001 - 12.12.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Kim' netværk er Per Rix.