Rufus Henrik Beider
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2003 (21 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Willis Towers Watson I/S (Ejer) |
Største overskud: | 36.981' DKK K/S WEST STREET (2016) |
Største underskud: | -2.610' DKK K/S WEST STREET (2014) |
Største egenkapital: | 33.005' DKK Better Energy Købelev P/S (2023) |
Største gæld: | 44.346' DKK Better Energy Købelev P/S (2019) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Penfor Pensionsforsikringsmæglerselskab P/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af WEST STREET KOMPLEMENTAR ApS (16 år 11 måneder) |
Seed: 252747529
Karrieren i erhvervslivet startede i 2003 hos Willis Towers Watson I/S (tidligere WILLIS I/S) i rollen som Ejer. Rufus Henrik Beider købte en del af virksomheden d. 1. april 2003 og fik dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Rufus af: Kjeld Mogens Ranum, Lars Bach Nielsen, Per Sehested-Blad og 59 andre personer. Titlen som Ejer har Rufus nu bestreddet i 15 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
WEST STREET KOMPLEMENTAR ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 10-14.99% -
Better Energy Købelev P/S
Ejerandel: 15-19.99% -
K/S Procura Ejendomsinvestering
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S WEST STREET
Via WEST STREET KOMPLEMENTAR ApS -
Better Energy Solpark Lolland P/S
Via Better Energy Købelev P/S
Bestyrelsesposter (2)
-
Penfor Pensionsforsikringsmæglerselskab P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2021 -
K/S Procura Ejendomsinvestering
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.05.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (24)
-
K/S Procura Ejendomsinvestering
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.05.2024
Registreringsdato: 13.05.2024 -
K/S Procura Ejendomsinvestering (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.12.2023
Registreringsdato: 30.12.2023 -
K/S Procura Ejendomsinvestering (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023
Blå bog (fortsat)
Rufus har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
30.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
01.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
15.09.2022 - 22.12.2022
Ejer
23.12.2022 - 29.12.2023
Ejer
30.12.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
13.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S WEST STREET kunne fremvise et overskud på 36.981' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor K/S WEST STREET kunne fremvise et underskud på 2.610' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.832' DKK (Better Energy Købelev P/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 124' DKK (Penfor Pensionsforsikringsmæglerselskab P/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.005' DKK (Better Energy Købelev P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.759' DKK (K/S WEST STREET).
En af de forbindelser som går igen i Rufus' netværk er Peter Christian Wager.