Henrik Anders Riskjær Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2007 (17 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Willis Towers Watson I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Willis Towers Watson I/S (16 år 1 måned) |
Seed: 1858834429
Det begyndte den dag i 2007 hos Willis Towers Watson I/S (tidligere WILLIS I/S) i hvervet som Ejer. Henrik Anders Riskjær Jakobsen købte sig ind i virksomheden den 1. august 2007 og havde en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Henrik af: Lars Bach Nielsen, Frank Bækgaard Petersen, Steen Krogh og 59 andre personer. Titlen som Ejer har Henrik nu besiddet i 16 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Teglgårdsvej 919, 1 K/S
Ejerandel: 10-14.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Partner I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2023
Registreringsdato: 01.12.2023 -
Teglgårdsvej 919, 1 K/S (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2023
Registreringsdato: 01.11.2023 -
Willis Insurance Agency I/S (Nu: WIA I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
01.01.2008 - 01.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.2013 - 01.09.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.10.2008 - 01.09.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.08.2007 - 01.09.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Lars Christensen.