Mikkel Engly Henriksen
Erhvervsaktiv siden: | 24. jun. 2008 (16 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | ODSHERRED TØMNING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 29.315' DKK ODSHERRED FORSYNING A/S (2018) |
Største underskud: | -20.018' DKK BRAND AF 1848 FOND (2022) |
Største egenkapital: | 678.625' DKK ODSHERRED FORSYNING A/S (2022) |
Største gæld: | 566.456' DKK ODSHERRED SPILDEVAND A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nybolig Odsherred I/S (11 år 8 måneder) |
Seed: 186594836
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2008 ved ODSHERRED TØMNING A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Mikkel Engly Henriksen i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2009.
I dag opererer virksomheden indenfor opsamling og behandling af spildevand. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 369' DKK.
Direkte ejede Selskaber (6)
-
Nybolig Odsherred I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LA17 Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Nybolig Landbrug Gørtz, Jespersen & Henriksen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Nybolig Development Enemærke & Henriksen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Nybolig Odsherred Syd I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Nybolig Holbæk I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LASA ApS
Via LA17 Holding ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
BRAND AF 1848 FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.2014
Tidslinje (27)
-
BOLIGSKIFTE APS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.11.2023
Registreringsdato: 29.11.2023 -
BOLIGSKIFTE APS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2023
Registreringsdato: 29.11.2023 -
Nybolig Holbæk I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 28.03.2023
Registreringsdato: 28.03.2023
Blå bog (fortsat)
Mikkel har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
28.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
16.12.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
04.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Mikkel Engly Henriksen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LA17 Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 17' DKK. Gennem sit holdingselskab LA17 Holding ApS har Mikkel dermed også andele i LASA ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Mikkel Engly Henriksen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Mikkel Engly Henriksen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved BRAND AF 1848 FOND der præsenterede et overskud på 26.372' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved BRAND AF 1848 FOND der præsenterede et underskud på 20.018' DKK.
Mikkel har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 8 måneder fra 2014 til i dag hos BRAND AF 1848 FOND.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 16.632' DKK (BRAND AF 1848 FOND).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.064' DKK (ODSHERRED FORSYNING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 644.022' DKK (ODSHERRED FORSYNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 17' DKK (LA17 Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Susan Skau Lundvig Henriksen.