Bo Vendelboe
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 1999 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | AALBORG, AABENRAA, HADERSLEV, 1999 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 52.107' DKK DANSK BREDBÅND A/S (Nu: S&P A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -8.532' DKK METRICORR ApS (2022) |
Største egenkapital: | 152.431' DKK DANSK BREDBÅND A/S (Nu: S&P A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 58.046' DKK K/S J.F. KENNEDYS PLADS 1, AALBORG (2014) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos Zimmer Biomet Denmark ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S AALBORG, AABENRAA, HADERSLEV (24 år 2 måneder) |
Seed: 732679615
Karrieren som erhvervsperson startede i 1999 i AALBORG, AABENRAA, HADERSLEV, 1999 ApS i rollen som Ejer. Bo Vendelboe købte en del af virksomheden d. 30. december 1999 og fik dermed en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Bo af: Morten Reimer Hansen. Hvervet som Ejer bestred Bo i 24 år, før fratrædelsen d. 23. januar 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2014 som viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 23. januar 2024.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
J.F. KENNEDYS PLADS 1, AALBORG, 2004 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Stiernholm Hestepension
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BO VENDELBOE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S J.F. KENNEDYS PLADS 1, AALBORG
Via J.F. KENNEDYS PLADS 1, AALBORG, 2004 ApS
Direktørposter (2)
-
BO VENDELBOE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2013 -
Zimmer Biomet Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (44)
-
Zimmer Biomet Denmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.05.2024
Registreringsdato: 22.05.2024 -
K/S AALBORG, AABENRAA, HADERSLEV (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 05.03.2024
Registreringsdato: 05.03.2024 -
AALBORG, AABENRAA, HADERSLEV, 1999 ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 23.01.2024
Registreringsdato: 23.01.2024
Blå bog (fortsat)
Bo har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
21.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
30.12.1999 - 05.03.2024
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
30.12.1999 - 23.01.2024
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
13.04.2016 - 07.03.2022
Direktør
22.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Bo Vendelboe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BO VENDELBOE HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -154' DKK. Gennem holdingselskabet BO VENDELBOE HOLDING ApS har Bo derfor også andele i & .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Bo Vendelboe, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Zimmer Biomet Denmark ApS kunne fremvise et overskud på 15.754' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor K/S J.F. KENNEDYS PLADS 1, AALBORG kunne fremvise et underskud på 6.311' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 19.801' DKK (Zimmer Biomet Denmark ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.332' DKK (METRICORR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 126.886' DKK (DANSK BREDBÅND A/S (Nu: S&P A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -154' DKK (BO VENDELBOE HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Søren Koppelhus.