Irene Katballe
Erhvervsaktiv siden: | 11. dec. 2009 (14 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | INSERO A/S (Direktør) |
Største overskud: | 98.054' DKK IKAM HOLDING ApS (Nu: Dahl-Nielsen Holding ApS) (2021) |
Største underskud: | -34.272' DKK ELBILFORUM A/S (Nu: INSERO A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 260.094' DKK IKAM HOLDING ApS (Nu: Dahl-Nielsen Holding ApS) (2021) |
Største gæld: | 113.867' DKK MAKI A/S (2019) |
Flest årsværk: | 68 årsværk hos MAKI A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af IKA Consulting (5 år 5 måneder) |
Seed: 413873407
Det hele startede i 2009 hos INSERO A/S (tidligere ELBILFORUM A/S) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Irene Katballe i 1 år 1 måned, før stoppet d. 31. januar 2011.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 9.484' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
IKAN Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ANLA GLAS A/S
Via IKAN Holding ApS
Direktørposter (2)
-
ANLA GLAS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2024 -
IKAN Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.01.2024
Bestyrelsesposter (2)
-
ANLA GLAS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2024 -
SEBRA INTERIØR ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2020
Tidslinje (35)
-
SCHJERNING FARVER A/S
Fratrådt som direktørDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024 -
ANLA GLAS A/S
Tilknyttet som direktørDato: 22.02.2024
Registreringsdato: 22.02.2024 -
ANLA GLAS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2024
Registreringsdato: 22.02.2024
Blå bog (fortsat)
Irene har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.02.2024 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
22.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
23.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
26.01.2021 - 21.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
15.03.2016 - 04.09.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Irene Katballe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn IKAN Holding ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet IKAN Holding ApS har Irene derfor også andele i ANLA GLAS A/S (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Irene Katballe, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor LENE BJERRE DESIGN A/S kunne fremvise et overskud på 13.976' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SCHJERNING FARVER A/S kunne fremvise et underskud på 6.020' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 69.488' DKK (MAKI A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.306' DKK (SEBRA INTERIØR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 179.654' DKK (IKAM HOLDING ApS (Nu: Dahl-Nielsen Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.079' DKK (ANLA GLAS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Irene' netværk er Mia Dela Jensen.