Gitte Svarrer
Erhvervsaktiv siden: | 27. apr. 2003 (21 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOSY A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 948' DKK SOSY A/S (2023) |
Største underskud: | -72' DKK Nordic Oasis ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 1.346' DKK SOSY A/S (2023) |
Største gæld: | 2.662' DKK SOSY A/S (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SOSY A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SOSY A/S (21 år 4 måneder) |
Seed: 1082955415
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2003 hos SOSY A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Gitte Svarrer nu bestreddet i 21 år 4 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 948' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Basixx Living v/Gitte Svarrer
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Gits Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Nordic Oasis ApS
Via Gits Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Nordic Oasis ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.09.2018 -
Gits Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
SOSY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.04.2003
Tidslinje (9)
-
Nordic Oasis I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
Nordic Oasis ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.09.2018
Registreringsdato: 03.09.2018 -
Gits Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.08.2018
Registreringsdato: 28.08.2018
Blå bog (fortsat)
Gitte har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
03.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
31.01.2018 - 31.12.2018
Reel ejer
01.02.2018 - 31.12.2018
Ejerandel: 50%
Gitte Svarrer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Gits Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 110' DKK. Igennem holdingselskabet Gits Holding ApS har Gitte derfor også ejerandele i Nordic Oasis ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Gitte Svarrer, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Nordic Oasis ApS kunne offentliggøre et overskud på 156' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Nordic Oasis ApS kunne offentliggøre et underskud på 72' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 948' DKK (SOSY A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.346' DKK (SOSY A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 110' DKK (Gits Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Gitte' netværk er Elsebeth Dalsgaard Spangsberg.