Henrik Skov Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 11. aug. 2008 (16 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | HSS Bygningsentreprise v/Henrik Skov Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | 811' DKK HSS Bygningsentreprise ApS (2016) |
Største underskud: | -852' DKK HSS Bygningsentreprise ApS (2019) |
Største egenkapital: | 2.693' DKK HSS Bygningsentreprise Holding ApS (2018) |
Største gæld: | 4.659' DKK HSS Bygningsentreprise ApS (2020) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos HSS Bygningsentreprise ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af HSS Bygningsentreprise v/Henrik Skov Sørensen (8 år 4 måneder) |
Seed: 1385629081
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2008 hos HSS Bygningsentreprise v/Henrik Skov Sørensen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Henrik Skov Sørensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Henrik i 8 år 4 måneder, inden stoppet den 31. december 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor gennemførelse af byggeprojekter. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HSS Bygningsentreprise Holding ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100% -
HSS Byg ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HSS Bygningsentreprise ApS UNDER KONKURS
Via HSS Bygningsentreprise Holding ApS
Tidslinje (18)
-
HSS Bygningsentreprise ApS (Nu: HSS - Tools and more ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 05.03.2024
Registreringsdato: 05.03.2024 -
HSS Byg ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.07.2023
Registreringsdato: 07.07.2023 -
HSS Byg ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
15.02.2016 - 05.03.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
25.08.2022 - 07.07.2023
Ejer
25.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
30.06.2016 - 22.08.2022
Ejer
30.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.06.2016 - 18.08.2022
Reel ejer
30.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.08.2008 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Henrik Skov Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HSS Bygningsentreprise Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2020 kunne fremvise en egenkapital på 2.422' DKK. Gennem sit holdingselskab HSS Bygningsentreprise Holding ApS har Henrik dermed også andele i HSS Bygningsentreprise ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Henrik Skov Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor HSS Bygningsentreprise ApS landede et overskud på 811' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor HSS Bygningsentreprise ApS landede et underskud på 852' DKK.