Jim Tommy Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2008 (16 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jim Tommy Rasmussen (Stifter) |
Største overskud: | 736' DKK MILLE EJENDOMME ApS (2022) |
Største underskud: | -411' DKK Jim T Rasmussen Holding ApS (2018) |
Største egenkapital: | 4.167' DKK MILLE EJENDOMME ApS (2023) |
Største gæld: | 12.188' DKK MILLE EJENDOMME ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jim Tommy Rasmussen (16 år 2 måneder) |
Seed: 799921650
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2008 i Jim Tommy Rasmussen i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Jim Tommy Rasmussen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Jim nu besiddet i 16 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Jim Tommy Rasmussen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Jim T Rasmussen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MILLE EJENDOMME ApS
Via Jim T Rasmussen Holding ApS -
Svebølle Bolig ApS
Via Jim T Rasmussen Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Svebølle Bolig ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.03.2023 -
MILLE EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.05.2009 -
Jim T Rasmussen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.06.2015
Ejendomme (31)
Tidslinje (11)
-
MILLE EJENDOMME ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.10.2023
Registreringsdato: 13.10.2023 -
Jim T Rasmussen Holding ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.10.2023
Registreringsdato: 13.10.2023 -
Svebølle Bolig ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023
Blå bog (fortsat)
Jim har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
31.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
10.06.2015 - 13.10.2023
Ejer og Direktør
10.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
06.05.2009 - 09.06.2015
Reel ejer og Direktør
06.05.2009 - Stadig aktiv
Ejer
10.06.2015 - 13.10.2023
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor MILLE EJENDOMME ApS landede et overskud på 736' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Jim T Rasmussen Holding ApS landede et underskud på 411' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 541' DKK (MILLE EJENDOMME ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13' DKK (Jim T Rasmussen Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.167' DKK (MILLE EJENDOMME ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 34' DKK (Svebølle Bolig ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jim' netværk er Steen Michael Jensen.