Niels Langager
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2008 (16 år) |
Karrieren startede hos: | Langager Consult (Ejer) |
Største overskud: | 774' DKK THEM BRUGSFORENING (2015) |
Største underskud: | -1.264' DKK THEM BRUGSFORENING (2018) |
Største egenkapital: | 6.192' DKK THEM BRUGSFORENING (2015) |
Største gæld: | 16.093' DKK THEM BRUGSFORENING (2016) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos THEM BRUGSFORENING (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Langager Consult (11 år 3 måneder) |
Seed: 630293888
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2008 i Langager Consult (tidligere Vi har svaret v/Niels Langager) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Niels Langager der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Niels i 11 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2019.
Bestyrelsesposter (1)
-
THEM BRUGSFORENING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Silkeborg Retshjælp
Fratrådt som repræsentantDato: 12.05.2024
Registreringsdato: 12.05.2024 -
Silkeborg Retshjælp
Tilknyttet som repræsentantDato: 16.11.2022
Registreringsdato: 16.11.2022 -
THEM BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2022
Registreringsdato: 25.05.2022
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
23.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
16.11.2022 - 12.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2008 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
09.04.2013 - 23.05.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Jonas Sander Jensen.