Jakob Bjørn Brandstrup
Erhvervsaktiv siden: | 5. jul. 2006 (18 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | RDS INVEST ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 12.977' DKK Trim Hjortshøj ApS (Nu: Virup Bakke ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -2.137' DKK Vestergade 51 ApS (Nu: Ejendomsselskabet M.P. Bruuns Gade 41 ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 21.932' DKK J.B.B. HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: Elanor ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 34.980' DKK Trim Hjortshøj ApS (Nu: Virup Bakke ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos ESTATE JAKOB BRANDSTRUP ApS (Nu: Estate Allebo Lystrup - Skødstrup ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Elanor ApS (18 år 2 måneder) |
Seed: 1649620246
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2006 hos RDS INVEST ApS (tidligere RDS INVEST ApS UNDER STIFTELSE) som Reel ejer. Denne rolle havde Jakob Bjørn Brandstrup i 15 år 3 måneder, inden stoppet den 8. oktober 2021.
Virksomhedens branche var dengang indenfor køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021-22 kunne fremvise et overskud på 1.188' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 12. juni 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Elanor ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Elanor I ApS
Via Elanor ApS -
Virup Bakke ApS
Via Elanor ApS -
Elanor II ApS
Via Elanor ApS -
Elanor III ApS
Via Elanor ApS -
Elanor IV ApS
Via Elanor ApSNyt selskab
Direktørposter (5)
-
Elanor ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.07.2006 -
Elanor I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.02.2019 -
Elanor II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.08.2021 -
Elanor III ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2021 -
Elanor IV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
Virup Bakke ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.11.2019
Ejendomme (2)
Tidslinje (25)
-
Elanor IV ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024 -
Prokura Invest A/S (Nu: Prokura Invest ApS)
Fratrådt som direktørDato: 24.03.2022
Registreringsdato: 24.03.2022 -
Prokura Invest A/S (Nu: Prokura Invest ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 03.03.2022
Registreringsdato: 03.03.2022
Blå bog (fortsat)
Jakob har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
12.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
20.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
17.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
18.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor J.B.B. HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: Elanor ApS) fremviste et overskud på 4.052' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Elanor II ApS fremviste et underskud på 222' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 839' DKK (ESTATE JAKOB BRANDSTRUP ApS (Nu: Estate Allebo Lystrup - Skødstrup ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.187' DKK (Trim Hjortshøj ApS (Nu: Virup Bakke ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 9.542' DKK (Trim Hjortshøj ApS (Nu: Virup Bakke ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 62' DKK (AdAgenzy ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Tor Dam Sinding.