Lars Wesseltoft Engelbrecht
Erhvervsaktiv siden: | 16. sep. 2008 (16 år) |
Karrieren startede hos: | Engelbrecht Executive Consulting (Ejer) |
Største overskud: | 829' DKK Partnerselskabet Genux (2021) |
Største underskud: | -1.477' DKK Partnerselskabet Genux (2016-17) |
Største egenkapital: | 818' DKK Partnerselskabet Genux (2022) |
Største gæld: | 5.772' DKK Partnerselskabet Genux (2016-17) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Partnerselskabet Genux (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Engelbrecht Executive Consulting (16 år) |
Seed: 553530181
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2008 hos Engelbrecht Executive Consulting (tidligere Engelbrecht HR Consulting v/Lars Wesseltoft Engelbrecht) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Lars Wesseltoft Engelbrecht og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Lars nu bestreddet i 16 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Engelbrecht Executive Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Komplementarselskabet Genux ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Partnerselskabet Genux
Via Komplementarselskabet Genux ApS
Direktørposter (2)
-
Komplementarselskabet Genux ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2016 -
Partnerselskabet Genux
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
Partnerselskabet Genux
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.07.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Partnerselskabet Genux
Tilknyttet som direktørDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
GENUX I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.10.2017
Registreringsdato: 09.10.2017 -
Partnerselskabet Genux (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.07.2016
Registreringsdato: 12.07.2016
Blå bog (fortsat)
Lars har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer
12.07.2016 - Stadig aktiv
Direktør
24.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
16.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.10.2015 - 01.07.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
06.07.2020 - 09.05.2023
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Partnerselskabet Genux kunne offentliggøre et overskud på 829' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Partnerselskabet Genux kunne offentliggøre et underskud på 1.477' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 111' DKK (Partnerselskabet Genux).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 708' DKK (Partnerselskabet Genux).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 50' DKK (Komplementarselskabet Genux ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Hanne Mejer Helwig Quitzau.