Klaus Schütt Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2008 (15 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Schutt Hansen Consult v/Klaus Schütt Hansen (Ejer) |
Største overskud: | 3.594' DKK IPU P/S (2022) |
Største underskud: | -9.659' DKK IPU Fonden (2017) |
Største egenkapital: | 30.503' DKK IPU Fonden (2014) |
Største gæld: | 15.444' DKK IPU Fonden (2017) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos IPU Fonden (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af Schutt Hansen Consult v/Klaus Schütt Hansen (15 år 11 måneder) |
Seed: 1878501967
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2008 hos Schutt Hansen Consult v/Klaus Schütt Hansen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Klaus Schütt Hansen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Klaus nu bestreddet i 15 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor computerprogrammering.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Schutt Hansen Consult v/Klaus Schütt Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
IPU Fonden
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2024 -
IPU P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
IPU P/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2024
Registreringsdato: 08.04.2024 -
IPU Fonden
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
IPU (Nu: IPU Fonden)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022
Blå bog (fortsat)
Klaus har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
14.11.2017 - 30.06.2022
Bestyrelsesmedlem
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Klaus Schütt Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos IPU Fonden der præsenterede et overskud på 2.358' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos IPU Fonden der præsenterede et underskud på 9.659' DKK.
Klaus har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 7 måneder fra 2017 til 2022 hos IPU Fonden.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.654' DKK (IPU Fonden).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.098' DKK (IPU Fonden).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.804' DKK (IPU P/S).