Mette Marie Pørksen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2009 (15 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mette M Pørksen (Ejer) |
Største overskud: | 3.464' DKK SOLARPARK A/S (2022) |
Største underskud: | -3.685' DKK SOLARPARK A/S (2023) |
Største egenkapital: | 5.642' DKK SOLARPARK A/S (2022) |
Største gæld: | 24.474' DKK SOLARPARK A/S (2022) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos SOLARPARK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Den selvejende institution Dannevirke (6 år 1 måned) |
Seed: 521614950
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2009 ved Mette M Pørksen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mette Marie Pørksen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Mette i 2 år 11 måneder, før stoppet den 31. december 2011.
Virksomheden opererede indenfor produktion af slagtesvin. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Vindtved Vindkraft I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Komplementar Sejersbæk Natur og Energi ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Sejersbæk Natur og Energi P/S
Via Komplementar Sejersbæk Natur og Energi ApS
Direktørposter (1)
-
Sejersbæk Natur og Energi P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
Fonden Tønderhallerne
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2024
Tidslinje (8)
-
Fonden Tønderhallerne
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.06.2024
Registreringsdato: 26.06.2024 -
SOLARPARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.02.2024
Registreringsdato: 20.02.2024 -
Sejersbæk Natur og Energi P/S
Tilknyttet som direktørDato: 15.03.2023
Registreringsdato: 15.03.2023
Blå bog (fortsat)
Mette har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
27.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør og Ejer
15.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via Komplementar Sejersbæk Natur og Energi ApS -
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Mette Marie Pørksen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Komplementar Sejersbæk Natur og Energi ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 31' DKK. Igennem holdingselskabet Komplementar Sejersbæk Natur og Energi ApS har Mette derfor også ejerandele i Sejersbæk Natur og Energi P/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mette Marie Pørksen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Sejersbæk Natur og Energi P/S kunne offentliggøre et underskud på 344' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 138' DKK (Fonden Tønderhallerne).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.685' DKK (SOLARPARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.949' DKK (SOLARPARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 31' DKK (Komplementar Sejersbæk Natur og Energi ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Bent Højmark Lund.