Kristina May Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 2008 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Mayk v/Kristina May Olsen (Ejer) |
Største overskud: | 68.915' DKK PLANTORAMA A/S (2021) |
Største underskud: | -7.401' DKK DoLand ApS (2023) |
Største egenkapital: | 278.810' DKK PLANTORAMA HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 698.238' DKK EJENDOMSSELSKABET PLANTORAMA A/S (2023) |
Flest årsværk: | 329 årsværk hos PLANTORAMA A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af MAYK HOLDING ApS (11 år 3 måneder) |
Seed: 1712359427
Erhvervskarrieren startede i 2008 i Mayk v/Kristina May Olsen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kristina May Olsen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Kristina i 4 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 31. maj 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen kommunikationsdesign og grafisk design. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. maj 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MAYK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Ambassaden ApS
Via MAYK HOLDING ApS -
AM Copenhagen A/S
Via Ambassaden ApS -
Poster Family ApS
Via MAYK HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
MAYK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2013
Bestyrelsesposter (7)
-
EJENDOMSSELSKABET PLANTORAMA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.08.2023 -
PLANTORAMA HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.08.2023 -
DoLand ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.10.2019 -
AM Copenhagen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.06.2019 -
STELTON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.05.2021 -
Mortons A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.03.2023 -
PLANTORAMA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
Ambassaden ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
PM Copenhagen ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.01.2024
Registreringsdato: 08.01.2024 -
PLANTORAMA HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.08.2023
Registreringsdato: 17.08.2023
Blå bog (fortsat)
Kristina har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristina May Olsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MAYK HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.064' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Ambassaden ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kristina May Olsen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kristina May Olsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i STELTON A/S der præsenterede et overskud på 20.618' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i DoLand ApS der præsenterede et underskud på 7.401' DKK.
Kristina har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 2 måneder fra 2019 til i dag hos AM Copenhagen A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.888' DKK (PLANTORAMA HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.401' DKK (DoLand ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 278.810' DKK (PLANTORAMA HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.163' DKK (DoLand ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristina' netværk er Simon Nellemann Pedersen.