Gitte Lindbo Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 9. aug. 2017 (7 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | FONDEN BUSINESS KOLDING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.457' DKK FONDEN BUSINESS KOLDING (2020) |
Største underskud: | -2.060' DKK JBG 27 A/S (2017) |
Største egenkapital: | 5.519' DKK FONDEN BUSINESS KOLDING (2015) |
Største gæld: | 10.413' DKK JBG 27 A/S (2014) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos FONDEN BUSINESS KOLDING (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af mind.behind (2 år 2 måneder) |
Seed: 1414222570
Karrieren som leder startede i 2017 hos FONDEN BUSINESS KOLDING i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Gitte Lindbo Larsen i 8 måneder, før stoppet d. 2. maj 2018.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 1.746' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
mind.behind
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
CITYFORENINGEN KOLDING
Fratrådt som repræsentantDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
CITYFORENINGEN KOLDING
Tilknyttet som repræsentantDato: 27.06.2023
Registreringsdato: 27.06.2023 -
mind.behind (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.07.2022
Registreringsdato: 08.07.2022
Blå bog (fortsat)
Gitte har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 2 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
08.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Repræsentant
27.06.2023 - 29.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.08.2017 - 02.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.08.2017 - 02.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Gitte Lindbo Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos FONDEN BUSINESS KOLDING der præsenterede et overskud på 394' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos JBG 27 A/S der præsenterede et underskud på 2.060' DKK.
Gitte har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 måneder fra 2017 til 2018 hos FONDEN BUSINESS KOLDING.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.746' DKK (FONDEN BUSINESS KOLDING).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.098' DKK (FONDEN BUSINESS KOLDING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 166' DKK (FONDEN HOUSE OF INNOVATION).